Extrait du Registre européen des brevets

Tous les documents: EP3388531 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3388531



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 79
22.10.2018 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
19.09.2018 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
01.08.2018 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
27.07.2018 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
27.07.2018 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
27.07.2018 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 1
27.07.2018 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
26.06.2018 Début de recherche Recherche / Examen 1
07.06.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
07.06.2018 Listage de séquences converti Recherche / Examen 1
07.06.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
07.06.2018 Réponse à l'invitation à remédier à des irrégularités Recherche / Examen 1
19.04.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
19.04.2018 Revendications Recherche / Examen 2
19.04.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
19.04.2018 Questions concernant la demande Recherche / Examen 2
03.04.2018 Irrégularités dans le listage de séquences Recherche / Examen 2
29.03.2018 Invitation à déposer des revendications Recherche / Examen 1
19.03.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
19.03.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
19.02.2018 Abrégé Recherche / Examen 1
19.02.2018 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
19.02.2018 Description Recherche / Examen 15
19.02.2018 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
19.02.2018 Dessins Recherche / Examen 4
19.02.2018 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4
09.01.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 23