blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP3483953

EP3483953 - COMPOSITION SPECIFIQUE POUR LA FABRICATION D'ELECTRODES DESTINEES A UNE BATTERIE AU LITHIUM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  12.04.2019
Base de données mise à jour au 16.10.2019
Dernier événement   Tooltip12.07.2019Publication du rapport de recherchepublié le 14.08.2019  [2019/33]
12.07.2019Changement - classificationpublié le 14.08.2019  [2019/33]
12.07.2019Changement - classificationpublié le 14.08.2019  [2019/33]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Bâtiment "Le Ponant D"
25 rue Leblanc
75015 Paris / FR
[2019/20]
Inventeur(s)01 / SOLAN, Sébastien
22 rue Aimé Bouchayer
38170 SEYSSINET-PARISET / FR
02 / THOMAS, Yohann
31 rue Colonel Bougault
38100 GRENOBLE / FR
 [2019/20]
Mandataire(s)Brevalex
95, rue d'Amsterdam
75378 Paris Cedex 8 / FR
[2019/20]
Numéro de la demande, date de dépôt18205937.813.11.2018
[2019/20]
Numéro de priorité, dateFR2017006068814.11.2017         Format original publié: FR 1760688
[2019/20]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP3483953
Date:15.05.2019
Langue:FR
[2019/20]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP3483953
Date:14.08.2019
Langue:FR
[2019/33]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP15.07.2019
ClassificationInternationale:H01M4/13, H01M4/139, H01M4/62, H01M10/0525, H01M10/0565
[2019/20]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2019/20]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
État(s) autorisant la validationKHPas encore payé
MAPas encore payé
MDPas encore payé
TNPas encore payé
TitreAllemand:SPEZIELLE ZUSAMMENSETZUNG FÜR DIE HERSTELLUNG VON ELEKTRODEN, DIE FÜR EINE LITHIUMBATTERIE BESTIMMT SIND[2019/20]
Anglais:SPECIFIC COMPOSITION FOR THE MANUFACTURE OF ELECTRODES FOR A LITHIUM BATTERY[2019/20]
Français:COMPOSITION SPECIFIQUE POUR LA FABRICATION D'ELECTRODES DESTINEES A UNE BATTERIE AU LITHIUM[2019/20]
Procédure d'examen13.11.2018Requête en examen déposée  [2019/20]
Citations:Recherche[XI]US2015125747  (YANG JI-HYE [KR], et al) [X] 1,2,6,7,10,12 * paragraph [0010] - paragraph [0016] * * paragraph [0049] * * paragraph [0062] * * paragraph [0089] * * claims 1-9 * [I] 3-5,8,9,11;
 [A]US2012225199  (MUTHU MILBURN EBENEZER JACOB [US], et al) [A] 1-12 * paragraph [0007] - paragraph [0008] * * paragraph [0026] - paragraph [0031] * * paragraph [0035] *;
 [A]JP2003003031  (HITACHI CHEMICAL CO LTD, et al) [A] 1-12 * paragraph [0012] * * paragraph [0015] * * paragraph [0019] - paragraph [0022] * * paragraph [0037] - paragraph [0043] * * paragraph [0056] * * paragraph [0075] *;
 [A]EP3214676  (ZEON CORP [JP]) [A] 1-12 * paragraph [0016] * * paragraph [0032] - paragraph [0041]; table 2 *