Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Ereignisse: EP3524386


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
04.10.2019 Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt
04.10.2019 Prüfungsantrag gestellt veröffentlicht am  06.11.2019  [2019/45]
04.10.2019 Änderung - benannte Staaten veröffentlicht am  06.11.2019  [2019/45]
28.09.2019 Änderung durch den Anmelder
12.07.2019 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  14.08.2019  [2019/33]
24.01.2019 Änderung - Vertreter