blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP3524386

EP3524386 - VORRICHTUNG ZUM ABSTÜTZEN EINES ZU BEARBEITENDEN WERKSTÜCKS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  04.10.2019
Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.10.2019
FrühereAnmeldung veröffentlicht
Status aktualisiert am  12.07.2019
Letztes Ereignis   Tooltip04.10.2019Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt 
04.10.2019Prüfungsantrag gestelltveröffentlicht am 06.11.2019 [2019/45]
04.10.2019Änderung - benannte Staatenveröffentlicht am 06.11.2019 [2019/45]
AnmelderFür alle benannten Staaten
VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Strasse 34
88400 Biberach/Riss / DE
[2019/33]
Erfinder01 / Schmolke, Manfred
Brühläckerstraße 8/1
88400 Biberach / DE
02 / Barensteiner, Ulrich
Am Märzengrund 4
88299 Leutkirch / DE
03 / Bergbaur, Michael
Graberberg 95
8322 Graberberg/St. Marein bei Graz / AT
 [2019/33]
VertreterThum, Bernhard
Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB
Schweigerstraße 2
81541 München / DE
[2019/33]
Anmeldenummer, Anmeldetag19153175.523.01.2019
[2019/33]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE2018100113112.02.2018         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018001131
[2019/33]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3524386
Datum:14.08.2019
Sprache:DE
[2019/33]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP13.06.2019
KlassifikationInternationalen:B23Q1/03, B24B41/06, B23Q1/62, B23Q1/44
[2019/33]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2019/45]
Frühere [2019/33]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Validierungsstaat(en)KHNoch nicht entrichtet
MANoch nicht entrichtet
MDNoch nicht entrichtet
TNNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VORRICHTUNG ZUM ABSTÜTZEN EINES ZU BEARBEITENDEN WERKSTÜCKS[2019/33]
Englisch:DEVICE FOR SUPPORTING A WORKPIECE TO BE MACHINED[2019/33]
Französisch:DISPOSITIF DE SOUTIEN D'UNE PIÈCE À USINER[2019/33]
Prüfungsverfahren26.09.2019Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
26.09.2019Prüfungsantrag gestellt  [2019/45]
26.09.2019Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
Angeführte Dokumente:Recherche[XI]DE1243496  (RHEINSTAHL WAGNER WERKZEUGMASC) [X] 1-5,7,8,12,16 * column 4, line 16 - column 5, line 5; figure 1 * [I] 6,9-11,13-15;
 [AD]EP0299915  (SAFAG AG MASCHINEN UND PUMPENF [CH]) [AD] 1-16 * abstract *;
 [AD]DE102015003367  (VOLLMER WERKE MASCHF [DE]) [AD] 1-16 * abstract *
vom AnmelderDE102015003367
 DE102011053980
 DE19962796
 WO2006108316
 DE102005006242
 EP0299915