blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Famille de brevets: EP0511141 Alerte pour les dossiers d'une famille: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  

EP92460013 EP96107690



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée





TypeType Membre de la famille de brevets
N° de publication DateType
EP0735696Global Dossier 11.07.2001B1
EP0735696 13.01.1999A3
EP0735696 02.10.1996A2
Numéro de priorité Date
EP92460013 22.04.1992
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
EP0511141Global Dossier 11.12.1996B1
EP0511141 28.10.1992A1
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
DE69215743D 23.01.1997D1
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
DE69215743T 10.07.1997T2
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
DE69231938D 16.08.2001D1
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
DE69231938T 04.04.2002T2
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
FR2675971 06.08.1993B1
FR2675971 30.10.1992A1
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
HK1007841 23.04.1999A1
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
US5446747 29.08.1995A
Numéro de priorité Date
FR9105280 23.04.1991
TypeType Demande divisionnaire
 EP0735696