blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Situation juridique: EP0511141

Etats contractants désignés DE 
 GB 
Procédure d'examen16.08.1996Taxe publication/d‘impression payée
Taxes payéesTaxe annuelle
12.04.1994Taxe annuelle Année du brevet 03
20.04.1995Taxe annuelle Année du brevet 04
25.04.1996Taxe annuelle Année du brevet 05
Brevet européen délivré11.12.1996
Procédure dopposition12.09.1997Aucune opposition formée dans le délai imparti publié le 03.12.1997 
Données INPADOC   TooltipLOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents.
Date de lévénement:28.10.1992 
Description de lévénement:DESIGNATED CONTRACTING STATES
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):DE GB
 
Date de lévénement:19.05.1993 
Description de lévénement:REQUEST FOR EXAMINATION FILED
Effective DATE:19930322
 
Date de lévénement:10.05.1995 
Description de lévénement:FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED
Effective DATE:19950323
 
Date de lévénement:24.07.1996 
Description de lévénement:RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED
Owner Name:FRANCE TELECOM
 
Date de lévénement:24.07.1996 
Description de lévénement:RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED
Owner Name:TELEDIFFUSION DE FRANCE SA
 
Date de lévénement:11.12.1996 
Description de lévénement:MISCELLANEOUS (DELETED)
 
Date de lévénement:11.12.1996 
Description de lévénement:DESIGNATED CONTRACTING STATES
Kind Code of Ref Document:B1
Designated State(s):DE GB
 
Date de lévénement:23.01.1997 
Description de lévénement:CORRESPONDS TO:
Ref Document Number:69215743
Country of Ref Document:DE
DATE OF REF DOCUMENT:19970123
Format of Ref Document F/P:P
 
Date de lévénement:26.03.1997 
Description de lévénement:GB: TRANSLATION OF EP PATENT FILED (GB SECTION 77(6)(A)/1977)
Effective DATE:19970305
 
Date de lévénement:03.12.1997 
Description de lévénement:NO OPPOSITION FILED
 
Date de lévénement:01.01.2002 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG GB IF02
Code Expl.:+EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01
 
Date de lévénement:29.07.2011 
Description de lévénement:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:GB
Payment DATE:20110330
Year of Fee Payment:20
 
Date de lévénement:29.07.2011 
Description de lévénement:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:DE
Payment DATE:20110404
Year of Fee Payment:20
 
Date de lévénement:22.04.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R071 69215743 DE
Code Expl.:-EXPIRY OF RIGHT
 
Date de lévénement:23.04.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R071 69215743 DE
Code Expl.:-EXPIRY OF RIGHT
 
Date de lévénement:16.05.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG GB PE20
Code Expl.:-PATENT EXPIRED AFTER TERMINATION OF 20 YEARS
Expiry DATE:20120421
 
Date de lévénement:31.07.2012 
Description de lévénement:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:DE
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION
Effective DATE:20120423
 
Date de lévénement:31.08.2012 
Description de lévénement:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:GB
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION
Effective DATE:20120421
 
Date de lévénement:17.10.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG GB 732E
Code Expl.: AMENDMENTS TO THE REGISTER IN RESPECT OF CHANGES OF NAME OR CHANGES AFFECTING RIGHTS (SECT. 32/1977)
Free Format Text:REGISTERED BETWEEN 20120920 AND 20120926
 
Date de lévénement:31.10.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R081 69215743 DE
Code Expl.: CHANGE OF APPLICANT/PATENTEE
Owner Name:FRANCE TELECOM, FR
Free Format Text:FORMER OWNER: FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A., , FR
Effective DATE:20120906
 
Date de lévénement:31.10.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R082 69215743 DE
Code Expl.: CHANGE OF REPRESENTATIVE
Representatives Name:EISENFUEHR, SPEISER & PARTNER, DE
Effective DATE:20120906
 
Date de lévénement:31.10.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R082 69215743 DE
Code Expl.: CHANGE OF REPRESENTATIVE
Representatives Name:EISENFUEHR SPEISER PATENTANWAELTE RECHTSANWAEL, DE
Effective DATE:20120906
 
Date de lévénement:31.10.2012 
Description de lévénement:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R081 69215743 DE
Code Expl.: CHANGE OF APPLICANT/PATENTEE
Owner Name:FRANCE TELECOM, FR
Free Format Text:FORMER OWNERS: FRANCE TELECOM, PARIS, FR; TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A., PARIS, FR
Effective DATE:20120906