blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP0511141

EP0511141 - Procédé de codage correcteur d'erreurs à au moins deux codages convolutifs systématiques en parallèle, procédé de décodage itératif, module de décodage et décodeur correspondants [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  17.10.1997
Base de données mise à jour au 21.09.2019
Dernier événement   Tooltip17.10.1997Aucune opposition formée dans le délaipublié le 03.12.1997 [1997/49]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
FRANCE TELECOM
6 Place d'Alleray
75015 Paris / FR
Pour tous les Etats désignés
TELEDIFFUSION DE FRANCE SA
10 rue d'Oradour sur Glane
75932 Paris Cédex 15 / FR
[N/P]
Précédent [1996/30]Pour tous les Etats désignés
FRANCE TELECOM
6, Place d'Alleray
75015 Paris / FR
Pour tous les Etats désignés
TELEDIFFUSION DE FRANCE SA
10 rue d'Oradour sur Glane
F-75932 Paris Cédex 15 / FR
Précédent [1993/26]Pour tous les Etats désignés
FRANCE TELECOM
38-40, rue du Général Leclerc
F-92131 ISSY LES MOULINEAUX / FR
Pour tous les Etats désignés
TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A.
21-27, rue Barbès
F-92542 Montrouge Cédex / FR
Précédent [1992/44]Pour tous les Etats désignés
FRANCE TELECOM
38-40, rue du Général Leclerc
F-92131 ISSY LES MOULINEAUX / FR
Pour tous les Etats désignés
TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A.
21-27, rue Barbès
F-92542 Montrouge Cédex / FR
Inventeur(s)01 / Berrou, Claude
10 rue Laennec
F-29217 Le Conquet / FR
[1992/44]
Mandataire(s)Corlau, Vincent
c/o Cabinet Vidon, Immeuble Germanium, 80 avenue des Buttes de Coesmes
35700 Rennes / FR
[N/P]
Précédent [1992/44]Corlau, Vincent
c/o Cabinet Vidon, Immeuble Germanium, 80 avenue des Buttes de Coesmes
F-35700 Rennes / FR
Numéro de la demande, date de dépôt92460013.322.04.1992
[1992/44]
Numéro de priorité, dateFR1991000528023.04.1991         Format original publié: FR 9105280
[1992/44]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP0511141
Date:28.10.1992
Langue:FR
[1992/44]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0511141
Date:11.12.1996
Langue:FR
[1996/50]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP07.08.1992
ClassificationInternationale:H03M13/12, H03M13/22
[1992/44]
Etats contractants désignésDE,   GB [1992/44]
TitreAllemand:Fehlerkorrekturkodierungsverfahren mit mindestens zwei parallellen, systematischen Faltungsenkodern, iterativem Dekodierungsverfahren, Dekodierungsmodul und Dekoder dafür[1996/50]
Anglais:Error correction encoding method comprising at least two parallel systematic convolutional encoding, iterative decoding method, decoding module and decoder therefor[1992/44]
Français:Procédé de codage correcteur d'erreurs à au moins deux codages convolutifs systématiques en parallèle, procédé de décodage itératif, module de décodage et décodeur correspondants[1992/44]
Précédent [1992/44]Fehlerkorrekturkodierungsverfahren mit mindestens zwei parallellen, systematischen Faltungsenkoder, iteratives Dekodierungsverfahren, Dekodierungsmodul und Dekoder dafür
DiversEPB 1996/50: (deleted)
EPB 1996/50: (deleted)
EPB 1996/50: (deleted)
EPB 1996/33: Teilanmeldung 96107690.8 eingereicht am 14/05/96
EPB 1996/33: Divisional application 96107690.8 filed on 14/05/96
EPB 1996/33: Demande divisionnaire 96107690.8 déposée le 14/05/96
Procédure d'examen22.03.1993Requête en examen déposée  [1993/20]
23.03.1995Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
22.09.1995Réponse à une notification de la division dexamen
23.01.1996Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
10.06.1996Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
16.08.1996Taxe de délivrance payée
16.08.1996Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)EP96107690.8  / EP0735696
Opposition(s)12.09.1997Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/49]
Taxes payéesTaxe annuelle
12.04.1994Taxe annuelle Année du brevet 03
20.04.1995Taxe annuelle Année du brevet 04
25.04.1996Taxe annuelle Année du brevet 05
Citations:Recherche[A]FR2616986  ;
 [A]EP0235477  ;
 [A]US4677625  ;
 [A]US4677626  ;
 [A]US3652998
 [A]  - ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS IN JAPAN vol. 66, no. 4, Avril 1983, SILVER SPRING, MARYLAND, USA pages 20 - 28; NAKANO ET AL: 'NEW DECODING METHODS OF INTERLEAVED BURST ERROR-CORRECTING CODES'
 [AD]  - ELECTRONICS LETTERS vol. 25, no. 22, 26 Octobre 1989, STEVENAGE, HETS.,G. pages 1517 - 1518; DUNSCOMBE ET AL: 'OPTIMAL INTERLEAVING SCHEME FOR CONV0LUTION CODING'
 [A]  - COMSAT - TECHNICAL REVIEW vol. 14, no. 2, 1984, WASHINGTON, DC, USA pages 261 - 284; MACKENTHUN: 'BLOCK ORTHOGONAL CONVOLUTIONAL CODING FOR THE INTELSAT TDMA DATA CHANNEL'
 [A]  - ONZIEME COLLOQUE GRETSI 1 Juin 1987, NICE, FR pages 217 - 220; BATTAIL ET AL: 'DECODAGE PONDERE DES CODES CONCATENES AVEC CODE INTERIEUR CONVOLUTIF'