Extrait du Registre européen des brevets

Tous les documents: EP0735696 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP0735696



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 176
15.05.2002 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
15.05.2002 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
30.05.2001 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
07.11.2000 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 1
24.10.2000 Invitation à payer les taxes se rapportant à l'intention de délivrance Recherche / Examen 3
05.09.2000 Document concernant la représentation Recherche / Examen 1
06.05.2000 Revendications Recherche / Examen 4
06.05.2000 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
17.01.2000 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
08.12.1999 Revendications Recherche / Examen 4
08.12.1999 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
08.12.1999 Traduction des revendications Recherche / Examen 4
08.12.1999 Traduction des revendications Recherche / Examen 5
08.11.1999 Invitation à payer les taxes se rapportant à l'intention de délivrance Recherche / Examen 4
01.10.1999 Accord quant à la notification annonçant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
04.06.1999 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 3
04.06.1999 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 32
20.05.1999 Documents pour la délivrance du brevet Recherche / Examen 2
19.03.1999 Maintien de la demande Recherche / Examen 1
17.03.1999 Maintien de la demande Recherche / Examen 1
30.11.1998 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
30.11.1998 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
13.03.1997 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 1
11.09.1996 Lettre relative à l'inventeur Recherche / Examen 1
05.08.1996 Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur Recherche / Examen 1
26.07.1996 Lettre non signifiée Recherche / Examen 3
12.07.1996 Document de priorité Recherche / Examen 39
03.07.1996 Litérature non-brevet citée durant la procédure d'examen Recherche / Examen 10
14.05.1996 Abrégé Recherche / Examen 1
14.05.1996 Revendications Recherche / Examen 4
14.05.1996 Description Recherche / Examen 22
14.05.1996 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
14.05.1996 Dessins Recherche / Examen 5
14.05.1996 Lettre concernant des questions sur la recherche Recherche / Examen 2
14.05.1996 Questions concernant la demande Recherche / Examen 2
14.05.1996 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 7