Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Dokumente: EP0921183 RSS: Akte

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 2955
07.08.2017 Rückschein Beschwerde 2
04.08.2017 Rückschein Beschwerde 1
31.07.2017 Entscheidung der Beschwerdekammer Beschwerde 9
31.07.2017 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
31.07.2017 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
19.07.2017 F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
19.07.2017 F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
19.07.2017 F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
01.06.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
31.05.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
31.05.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
31.05.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 1
26.05.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
22.05.2017 Rückschein Beschwerde 1
18.05.2017 Rückschein Beschwerde 1
18.05.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 1
11.05.2017 Rückschein Beschwerde 1
09.05.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
05.05.2017 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
05.05.2017 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
05.05.2017 F3326 Bescheid mit Frist (inter partes) Beschwerde 10
05.05.2017 F3350 Mitteilung bezüglich der mündlichen Verhandlung (Artikel 15 der Verfahresnordnung der Beschwerdekammern) Beschwerde 2
04.05.2017 F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung Beschwerde 1
04.05.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 1
03.05.2017 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
28.04.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
21.04.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
21.04.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
21.04.2017 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
23.02.2017 F3326 Bescheid mit Frist (inter partes) Beschwerde 3
23.02.2017 F3326 Bescheid mit Frist (inter partes) Beschwerde 3
01.02.2017 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
01.02.2017 Mitteilung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
01.02.2017 Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Beschwerde 48
01.02.2017 Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Beschwerde 48
29.11.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
29.11.2016 Mitteilung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
29.11.2016 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
26.10.2016 amicus curiae Beschwerde 2
21.06.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
07.06.2016 F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls Beschwerde 2
07.06.2016 F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls Beschwerde 2
31.05.2016 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 2
11.05.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 3
10.05.2016 amicus curiae Beschwerde 59
29.04.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
29.04.2016 Alle nicht durch andere Kodierung definierten Dokumente im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
29.04.2016 Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Beschwerdeverfahren betreffend Beschwerde 3
29.04.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
29.04.2016 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 16
29.04.2016 amicus curiae Beschwerde 36
21.04.2016 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
07.04.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
07.04.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
01.04.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
01.04.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
29.03.2016 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 1
23.03.2016 Eingabe im Vorlageverfahren Beschwerde 1
21.03.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
21.03.2016 Eingabe im Vorlageverfahren Beschwerde 2
21.03.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
21.03.2016 amicus curiae Beschwerde 4
17.03.2016 Rückschein Beschwerde 1
17.03.2016 amicus curiae Beschwerde 12
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 9
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 6
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 7
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 49
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 6
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 3
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 20
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 8
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 30
15.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 14
15.03.2016 amicus curiae Beschwerde 171
15.03.2016 amicus curiae Beschwerde 2
11.03.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
11.03.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 4
11.03.2016 amicus curiae Beschwerde 4
10.03.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
10.03.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
10.03.2016 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
10.03.2016 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
10.03.2016 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
09.03.2016 amicus curiae Beschwerde 43
05.03.2016 amicus curiae Beschwerde 4
03.03.2016 Eingabe im Vorlageverfahren Beschwerde 17
03.03.2016 amicus curiae Beschwerde 11
01.03.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
01.03.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
01.03.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
01.03.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
01.03.2016 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 19
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 12
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 1
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 1
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 1
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 1
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 8
01.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 1
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 5
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 2
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 5
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 8
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 3
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 9
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 9
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 1
01.03.2016 amicus curiae Beschwerde 17
29.02.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
29.02.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
29.02.2016 Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren Beschwerde 17
29.02.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
29.02.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 5
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 16
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 6
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 13
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 9
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 7
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 1
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 274
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 6
29.02.2016 amicus curiae Beschwerde 9
28.02.2016 amicus curiae Beschwerde 52
26.02.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
26.02.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 12
26.02.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 8
26.02.2016 Eingabe im Vorlageverfahren Beschwerde 24
26.02.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
26.02.2016 amicus curiae Beschwerde 10
26.02.2016 amicus curiae Beschwerde 14
25.02.2016 Eingabe im Vorlageverfahren Beschwerde 38
25.02.2016 amicus curiae Beschwerde 13
23.02.2016 amicus curiae Beschwerde 30
15.02.2016 amicus curiae Beschwerde 16
09.02.2016 amicus curiae Beschwerde 7
14.01.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
14.01.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
14.01.2016 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
14.01.2016 amicus curiae Beschwerde 14
23.11.2015 amicus curiae Beschwerde 58
21.11.2015 amicus curiae Beschwerde 2
17.11.2015 amicus curiae Beschwerde 48
16.11.2015 amicus curiae Beschwerde 57
10.11.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
10.11.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
10.11.2015 amicus curiae Beschwerde 14
19.10.2015 amicus curiae Beschwerde 21
16.10.2015 Mitteilung der Geschäftsstelle der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 4
14.10.2015 Mitteilung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
14.10.2015 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
14.10.2015 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
29.09.2015 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
29.09.2015 Verfügung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 1
24.09.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
24.09.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
24.09.2015 amicus curiae Beschwerde 13
24.09.2015 amicus curiae Beschwerde 1
27.08.2015 Mitteilung der Grossen Beschwerdekammer Beschwerde 2
27.08.2015 F3004 Bescheid der Geschäftsstelle Beschwerde 3
24.08.2015 Rückschein Beschwerde 1
24.08.2015 Rückschein Beschwerde 2
20.08.2015 Rückschein Beschwerde 2
14.08.2015 Rückschein Beschwerde 1
12.08.2015 Rückschein Beschwerde 1
11.08.2015 Entscheidung der Beschwerdekammer Beschwerde 64
11.08.2015 Entscheidung der Beschwerdekammer Beschwerde 64
11.08.2015 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
11.08.2015 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
11.08.2015 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
19.12.2014 F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls Beschwerde 1
19.12.2014 F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls Beschwerde 1
19.12.2014 F3315 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: titulaire) Beschwerde 3
19.12.2014 F3315 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: titulaire) Beschwerde 3
16.12.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
15.12.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
15.12.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
15.12.2014 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Beschwerde 3
28.11.2014 F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher Beschwerde 1
28.11.2014 F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher Beschwerde 1
28.11.2014 F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) Beschwerde 27
26.11.2014 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 9
26.11.2014 F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) Beschwerde 7
26.11.2014 F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) Beschwerde 2
26.11.2014 F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) Beschwerde 7
25.11.2014 Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung Beschwerde 1
12.11.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
12.11.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
06.11.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
06.11.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
06.11.2014 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 1
05.11.2014 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 8
05.11.2014 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 3
03.11.2014 Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren Beschwerde 11
16.10.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
10.10.2014 Rückschein Beschwerde 2
09.10.2014 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 1
08.10.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
02.10.2014 F3936 Empfangsbescheinigung Beschwerdekammer Beschwerde 1
01.10.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
01.10.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
01.10.2014 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Beschwerde 2
29.09.2014 Rückschein Beschwerde 1
24.09.2014 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
24.09.2014 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
19.09.2014 F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung Beschwerde 1
15.05.2014 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 16
15.05.2014 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
15.05.2014 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 11
15.05.2014 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 3
15.05.2014 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 4
29.04.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
24.04.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
24.04.2014 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
24.04.2014 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 34
13.09.2013 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Einsprechendenvertreter Beschwerde 1
11.09.2013 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
11.09.2013 Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden Beschwerde 4
10.09.2013 Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
04.09.2013 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 2
04.09.2013 Beschwerdeerwiderung Beschwerde 15
06.05.2013 F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) Beschwerde 1
03.05.2013 Patentansprüche Beschwerde 2
03.05.2013 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 5
03.05.2013 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 29
03.05.2013 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 6
03.05.2013 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 2
03.05.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 13
29.04.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 58
11.03.2013 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 1
11.03.2013 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 1
18.02.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
18.02.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
18.02.2013 Beschwerdeschrift Beschwerde 1
18.02.2013 Bearbeitung einer Beschwerde Beschwerde 2
07.01.2013 Rückschein Einspruch 1
03.01.2013 Rückschein Einspruch 1
21.12.2012 Rückschein Einspruch 1
18.12.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
18.12.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
18.12.2012 Anlage zum Bescheid - Einspruch Einspruch 2
18.12.2012 Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung Einspruch 1
18.12.2012 Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents Einspruch 2
18.12.2012 Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch Einspruch 8
18.12.2012 Internes Formular - Einspruch/Adressaten Einspruch 1
18.12.2012 Internes Formular - Einspruch/Adressaten Einspruch 1
18.12.2012 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung Einspruch 1
18.12.2012 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien Einspruch 1
18.12.2012 Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren Einspruch 1
18.12.2012 Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren Einspruch 1
23.11.2012 Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen Einspruch 1
16.10.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
09.10.2012 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 8
18.09.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
12.09.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 1
12.09.2012 Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung Einspruch 1
19.04.2012 Rückschein Einspruch 1
05.04.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
28.03.2012 Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung Einspruch 1
24.03.2012 Rückschein Einspruch 1
24.03.2012 Rückschein Einspruch 1
23.03.2012 Rückschein Einspruch 1
22.03.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
22.03.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
22.03.2012 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Einspruch 2
22.03.2012 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
22.03.2012 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
20.03.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
16.03.2012 Rückschein Einspruch 1
15.03.2012 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Einspruch 2
15.03.2012 Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert Einspruch 2
15.03.2012 Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung Einspruch 1
14.03.2012 Rückschein Einspruch 1
13.03.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
13.03.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
13.03.2012 Anlage zum Bescheid - Einspruch Einspruch 6
13.03.2012 Hinweis zur mündlichen Verhandlung Einspruch 3
13.03.2012 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
13.03.2012 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
06.03.2012 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Einspruch 2
09.02.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
06.02.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 1
06.02.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 1
06.02.2012 Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) Einspruch 6
07.10.2011 Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme Einspruch 1
07.10.2011 Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) Einspruch 1
02.09.2011 Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber Einspruch 1
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 20
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 48
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 3
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 36
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 21
25.08.2011 Einspruchsschrift Einspruch 16
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 28
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 2
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 14
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 16
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 6
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 16
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 10
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 38
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 6
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 28
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 4
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 4
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 35
25.08.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 6
05.11.2010 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
07.10.2010 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
07.10.2010 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
07.10.2010 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
07.10.2010 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
07.10.2010 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
30.07.2010 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 1
30.07.2010 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
30.07.2010 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 2
30.07.2010 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 24
15.06.2010 Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
10.06.2010 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
10.06.2010 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
10.06.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
10.06.2010 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
10.06.2010 Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
09.06.2010 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 2
14.05.2010 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
14.05.2010 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 22
14.05.2010 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
14.05.2010 Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 10
21.04.2010 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Recherche / Prüfung 2
09.04.2010 Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
09.04.2010 Ladung zur mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
30.03.2010 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 1
24.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
24.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
24.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
24.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
24.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
24.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
24.03.2010 Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 3
19.03.2010 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
19.03.2010 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
19.03.2010 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
19.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
19.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
19.03.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
19.03.2010 Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 4
19.02.2010 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Recherche / Prüfung 2
08.02.2010 Anlage zu einer Mitteilung Recherche / Prüfung 19
08.02.2010 Anlage zu einer Mitteilung Recherche / Prüfung 1
08.02.2010 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
08.02.2010 Ladung zur mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
18.01.2010 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
02.03.2006 Im Prüfungsverfahren nach Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichtes Schreiben Recherche / Prüfung 1
24.02.2006 Im Prüfungsverfahren nach Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichtes Schreiben Recherche / Prüfung 3
20.02.2006 Aufforderung per Telegramm/Telefax eingereichte Dokumente zu bestätigen Recherche / Prüfung 1
15.02.2006 Anlage Recherche / Prüfung 2
15.02.2006 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
15.02.2006 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
15.02.2006 Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert Recherche / Prüfung 2
15.02.2006 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 5
10.02.2006 Anlage Recherche / Prüfung 2
10.02.2006 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
10.02.2006 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
10.02.2006 Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert Recherche / Prüfung 2
10.02.2006 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 6
01.12.2005 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
29.11.2005 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
24.11.2005 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
03.08.2005 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
03.08.2005 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
09.07.2004 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
09.07.2004 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
06.07.2004 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 6
26.02.2004 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
26.02.2004 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
25.06.2003 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
25.06.2003 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
25.06.2003 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
20.06.2003 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 13
10.04.2003 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
03.04.2003 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
10.12.2002 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
10.12.2002 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
12.08.1999 Aufrechterhaltung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
10.08.1999 Aufrechterhaltung der Anmeldung Recherche / Prüfung 2
15.06.1999 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
29.04.1999 Mitteilung über Rechtsübergang/Namensänderung des Anmelders Recherche / Prüfung 1
28.04.1999 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
25.03.1999 Antrag auf rechtsgeschäftliche Übertragung Recherche / Prüfung 18
14.12.1998 Anlage zum Europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
14.12.1998 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
14.12.1998 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
02.12.1998 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 34
20.10.1998 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
20.10.1998 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
20.10.1998 Beschreibung Recherche / Prüfung 22
20.10.1998 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
20.10.1998 Schreiben das Recherchen- und/oder Prüfungsverfahren betreffend Recherche / Prüfung 1
20.10.1998 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
20.10.1998 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 7
19.10.1998 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
19.10.1998 Schreiben das Recherchen- und/oder Prüfungsverfahren betreffend Recherche / Prüfung 1
19.10.1998 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (Teilanmeldung) Recherche / Prüfung 7
19.10.1998 Anmeldeunterlagen per Fax und/oder in einer Nicht-Amtssprache eingereicht Recherche / Prüfung 26