EP1834027 - SERRURE DE PORTE POUR LA PORTE D'UN APPAREIL MENAGER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 15.06.2018 Base de données mise à jour au 24.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2018 | Révocation du brevet | publié le 18.07.2018 [2018/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA Siemensstrasse 1 92507 Nabburg / DE | [2007/38] | Inventeur(s) | 01 /
SPIESSL, Georg Altendorfer Strasse 9 92540 Willhof-Altendorf / DE | [2007/38] | Mandataire(s) | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/38] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05814595.4 | 30.11.2005 | [2007/38] | WO2005EP12778 | Numéro de priorité, date | DE20041060607 | 16.12.2004 Format original publié: DE102004060607 | [2007/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006063684 | Date: | 22.06.2006 | Langue: | DE | [2006/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1834027 | Date: | 19.09.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.06.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1834027 | Date: | 21.01.2009 | Langue: | DE | [2009/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.06.2006 | Classification | IPC: | D06F39/14, D06F37/42, A47L15/42, H01H9/22 | [2007/38] | CPC: |
H01H9/226 (EP,KR,US);
D06F39/14 (EP,KR,US);
A47L15/4259 (EP,KR,US);
D06F34/20 (EP,KR,US);
D06F37/42 (EP,KR,US);
F24C15/022 (EP);
A47L2501/22 (EP,KR,US);
D06F2103/40 (EP,KR,US);
Y10S292/69 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | IT, PL, TR [2008/41] |
Précédent [2008/39] | DE, IT, PL, TR | ||
Précédent [2008/33] | IT, PL, TR | ||
Précédent [2008/03] | DE, IT, PL, TR | ||
Précédent [2007/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TÜRVERRIEGELUNG FÜR EINE TÜR EINES HAUSHALTSGERÄTS | [2007/38] | Anglais: | DOOR LOCK FOR THE DOOR OF A HOUSEHOLD APPLIANCE | [2007/38] | Français: | SERRURE DE PORTE POUR LA PORTE D'UN APPAREIL MENAGER | [2007/38] | Entrée dans la phase régionale | 04.05.2007 | Taxe nationale de base payée | 04.05.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.05.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.10.2006 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.05.2007 | Requête en examen déposée [2007/38] | 30.08.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK | 20.03.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 17.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.11.2008 | Taxe de délivrance payée | 28.11.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
20.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE Illinois Tool Works, Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, Illinois 60025 / US Mandataire de l'opposant Plebani, Rinaldo, et al, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | 02
20.10.2009
13.06.2017
WITHDRAWN Elettrotecnica Rold Srl Via della Merlata, 1 20014 Nerviano Milano / IT Mandataire de l'opposant Borsano, Corrado, et al, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | 03
21.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE BITRON S.p.A. Corso Principe Oddone, 18 10122 Torino / IT Mandataire de l'opposant Vanzini, Christian Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2017/49] | |||
Opposant(s) | 01
20.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE Illinois Tool Works, Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, Illinois 60025 / US Mandataire de l'opposant Plebani, Rinaldo, et al, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | ||
02
20.10.2009
13.06.2017
WITHDRAWN Elettrotecnica Rold Srl Via della Merlata, 1 20014 Nerviano Milano / IT Mandataire de l'opposant Borsano, Corrado, et al, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | |||
03
21.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE BITRON S.p.A. Corso Principe Oddone, 18 10122 Torino / IT Mandataire de l'opposant Vanzini, Christian Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | |||
Précédent [2017/29] | |||
Opposant(s) | 01
20.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE Illinois Tool Works, Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, Illinois 60025 / US Mandataire de l'opposant Plebani, Rinaldo, et al, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | ||
02
20.10.2009
13.06.2017
WITHDRAWN Elettrotecnica Rold Srl Via della Merlata, 1 20014 Nerviano Milano / IT Mandataire de l'opposant Borsano, Corrado, et al, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | |||
03
21.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE BITRON S.p.A. Corso Principe Oddone, 18 10122 Torino / IT Mandataire de l'opposant Quinterno, Giuseppe Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | |||
Précédent [2014/16] | |||
Opposant(s) | 01
20.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE Illinois Tool Works, Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, Illinois 60025 / US Mandataire de l'opposant Plebani, Rinaldo, et al, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | ||
02
20.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE Elettrotecnica Rold Srl Via della Merlata, 1 20014 Nerviano Milano / IT Mandataire de l'opposant Borsano, Corrado, et al, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | |||
03
21.10.2009
03.11.2009
ADMISSIBLE BITRON S.p.A. Corso Principe Oddone, 18 10122 Torino / IT Mandataire de l'opposant Quinterno, Giuseppe Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | |||
Précédent [2009/48] | |||
Opposant(s) | 01
20.10.2009
Illinois Tool Works, Inc. 3600 West Lake Avenue Glenview, IL 60026 / US Mandataire de l'opposant Plebani, Rinaldo, et al, et al STUDIO TORTA Via Viotti 9 10121 Torino / IT | ||
02
20.10.2009
WITHDRAWN Elettrotecnica Rold Srl Via della Merlata, 1 20014 Nerviano Milano / IT Mandataire de l'opposant Borsano, Corrado, et al, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | |||
03
21.10.2009
BITRON S.p.A. Corso Principe Oddone, 18 10122 Torino / IT Mandataire de l'opposant Quinterno, Giuseppe Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | 25.11.2009 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 14.06.2010 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 18.04.2013 | Date des procédures orales | 04.07.2013 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 04.07.2013 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 10.04.2018 | Effet juridique de la révocation du brevet [2018/29] | Recours après opposition | 13.08.2013 | Recours reçu No. T1781/13 | 11.11.2013 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 10.04.2018 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire fut rejeté | 10.04.2018 | Date des procédures orales | 17.04.2018 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2782793 (BRADLEY ROBERT O, et al) [X] 1-4,6-8,10-12 * column 2, line 58 - column 3, line 37 * * column 5, lines 33-70; figures 1-6 *; | [X]DE2059318 (SIEMENS ELEKTROGERAETE GMBH, et al) [X] 1-4,6-10,12 * page 4, paragraph L - page 7, paragraph L; figure - *; | [X]US4074545 (CASE RICHARD P) [X] 1,4,6,8,10 * column 2, line 28 - column 3, line 22; figure - *; | [X]DE3423083 (MIELE & CIE [DE]) [X] 1,4,6,8-10 * page 3, paragraph 4 - page 5, paragraph L; figure . *; | [X]US4718705 (CASE RICHARD P [US]) [X] 1-4,6-8,10-12 * column 3, line 60 - column 6, line 53; figure - *; | [X]EP0483697 (YMOS AG IND PRODUKTE [DE]) [X] 1-4,6-12 * column 2, line 43 - column 5, line 57; figure - *; | [A]EP1388604 (ELLENBERGER & POENSGEN [DE]) [A] 1-12 * abstract * * column 5, paragraph 21 - column 7, paragraph 29; figures 1,3-6 *; | [A]EP1433893 (BITRON SPA [IT]) [A] 1-12* column 2, paragraph 5 - column 7, paragraph 45; figures 1-12 *; | [PX]WO2005106099 (MARQUARDT GMBH [DE], et al) [PX] 1-12 * page 6, paragraph L - page 7, paragraph L; figures 7-9; claim 7 * |