EP1034897 - Récipient sensiblement parallélépipédique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.05.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2008 | Demande réputée retirée | publié le 02.07.2008 [2008/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Firma Zarges GmbH & Co. KG Zargesstrasse 7 82362 Weilheim / DE | [2001/28] |
Précédent [2000/37] | Pour tous les Etats désignés ZARGES Leichtbau GmbH Zargesstrasse 7 D-82362 Weilheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
Pecher, Heinz Fasanenweg 10 82362 Weilheim / DE | [2000/37] | Mandataire(s) | Baronetzky, Klaus, et al Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/37] | Baronetzky, Klaus, Dipl.-Ing., et al Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00100123.9 | 05.01.2000 | [2000/37] | Numéro de priorité, date | DE1999204057U | 05.03.1999 Format original publié: DE 29904057 U | [2000/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1034897 | Date: | 13.09.2000 | Langue: | DE | [2000/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1034897 | Date: | 28.08.2002 | [2002/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.07.2002 | Classification | IPC: | B25H3/02 | [2000/37] | CPC: |
B25H3/026 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, NL [2000/37] | Titre | Allemand: | Im wesentlichen quaderförmiger Behälter | [2000/37] | Anglais: | Essentially parallelepipedal container | [2000/37] | Français: | Récipient sensiblement parallélépipédique | [2000/37] | Procédure dexamen | 05.02.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/16] | 29.08.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.01.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/27] | 13.02.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2008 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]EP0668129 (IND TAYG S L [ES]) [X] 1 * figure - * [A] 7,11; | [YA]EP0765819 (DART IND INC [US]) [Y] 1-6,11 * column 4, lines 29-34 * * column 5, lines 6-14; figure - * [A] 13; | [YA]US5680932 (DICKINSON THOMAS [US], et al) [Y] 1-6,11 * figure - * [A] 7; | [A]FR2720796 (DINZL ORDNUNGSTECH GMBH [DE]) [A] 1,4 * abstract *; | [A]US2501879 (SULENTIC RAYMOND D) [A] 1,7 * figure - *; | [DA]US5547098 (JORDAN RAYMOND L [US]) [DA] 6,10,11 * figure - *; | [A]US3117692 (CARPENTER ROBERT L, et al) [A] 12 * figures 1,4 * |