EP1067488 - Identifizierung von Gegenständen mittels Konzentration von stabilen Isotopen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 30.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2008 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 02.07.2008 [2008/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jasper, John P. 8 Old Oak Lane Niantic, CT 06357 / US | [2001/02] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/02] | Vertreter | Bannerman, David Gardner, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [2001/02] | Bannerman, David Gardner, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00305757.7 | 07.07.2000 | [2001/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990349380 | 09.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 349380 | [2001/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1067488 | Datum: | 10.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.2000 | Klassifikation | IPC: | G07F7/08 | [2001/02] | CPC: |
G07F7/086 (EP,US);
Y10T436/13 (EP,US);
Y10T436/24 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Identifizierung von Gegenständen mittels Konzentration von stabilen Isotopen | [2001/02] | Englisch: | A stable isotopic identification and method for identifying products by isotopic concentration | [2001/02] | Französisch: | Identification d'objets à l'aide de concentrations d'isotopes stables | [2001/02] | Prüfungsverfahren | 06.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/36] | 13.05.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.11.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2008 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.02.2008 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 13.02.2008 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2008/27] | 26.02.2008 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2007 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   14.08.2007 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3959630 (HOGBERG GORAN) [Y] 3 * column 3, line 4 - line 26; figure - *; | [A]US4742340 (NOWIK ISRAEL [IL], et al) [A] 1-12 * column 1, line 44 - line 63 * * column 2, line 32 - line 52 ** column 6, line 65 - column 7, line 10 *; | [XY]US5760394 (WELLE RICHARD P [US]) [X] 1,2,4-12 * column 1, line 15 - column 2, line 24 * * column 3, line 1 - line 63 * [Y] 3 |