EP1165510 - 1-ARENESULFONYL-2-ARYL-PYRROLIDIN UND PIPERIDIN DERIVATIVE ZUR BEHANDLUNG VON CNS-ERKRANKUNGEN DISORDERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.08.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2006 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 15.11.2006 [2006/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2005/39] | Für alle benannten Staaten F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | ||
Frühere [2002/01] | Für alle benannten Staaten F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 Grenzacherstrasse 4070 Basel / CH | Erfinder | 01 /
MUTEL, Vincent 6 Rue des Grands Champs F-68350 Brunstatt / FR | 02 /
VIEIRA, Eric 63, Burgfeldermattweg CH-4123 Allschwil / CH | 03 /
WICHMANN, Jürgen Im Wolfischbühl 32 D-79585 Steinen / DE | [2002/07] |
Frühere [2002/01] | 01 /
MUTEL, Vincent 15, place des Maréchaux F-68100 Mulhouse / FR | ||
02 /
VIEIRA, Eric 63, Burgfeldermattweg CH-4123 Allschwil / CH | |||
03 /
WICHMANN, Jürgen Im Wolfischbühl 32 D-79585 Steinen / DE | Vertreter | Poppe, Regina F.Hoffmann-La Roche AG Patent Department Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2002/01] | Poppe, Regina 124 Grenzacherstrasse 4070 Basle / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00910863.0 | 18.03.2000 | [2002/01] | WO2000EP02431 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19990106004 | 25.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 99106004 | [2002/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0058285 | Datum: | 05.10.2000 | Sprache: | EN | [2000/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1165510 | Datum: | 02.01.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.10.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1165510 | Datum: | 28.09.2005 | Sprache: | EN | [2005/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.10.2000 | Klassifikation | IPC: | C07D207/48, C07D417/04, C07D405/04, C07D401/04, A61K31/40, A61K31/4025, A61K31/4439, A61P25/00 | [2002/01] | CPC: |
C07D401/04 (EP,US);
C07D207/48 (EP,KR,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/06 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P25/24 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P25/34 (EP);
A61P25/36 (EP);
A61P3/08 (EP);
A61P9/10 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | 25.10.2001 | LV | 25.10.2001 | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 25.10.2001 | SI | 25.10.2001 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 1-ARENESULFONYL-2-ARYL-PYRROLIDIN UND PIPERIDIN DERIVATIVE ZUR BEHANDLUNG VON CNS-ERKRANKUNGEN DISORDERS | [2002/01] | Englisch: | 1-ARENESULFONYL-2-ARYL-PYRROLIDINE AND PIPERIDINE DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF CNS DISORDERS | [2002/01] | Französisch: | DERIVES DE 1-ARENESULFONYL-2-ARYL-PYRROLIDINE ET DE PIPERIDINE POUR LE TRAITEMENT DES TROUBLES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL | [2002/01] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.09.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.10.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/01] | 15.03.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.07.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.07.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.06.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | MC | 31.03.2006 | [2006/46] | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0549407 (ADIR [FR]) [X] 1 * example 1B *; | [A]WO9748681 (SMITHKLINE BEECHAM PLC [GB], et al) [A] 1,6-9* the whole document *; | [X] - PAL, KOLLOL ET AL, "A general stereocontrolled synthesis of cis-2,3 disubstituted pyrrolidine and piperidines", TETRAHEDRON LETT. (1993), 34(39), 6205-8, XP002141040 [X] 1 * reference 5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(00)73710-5 | [X] - TROST, BARRY M. ET AL, "A [3+2] cycloaddition and [4+3] cycloaddition approach to N-heterocycles via palladium-catalyzed TMM reactions with imines", J. AM. CHEM. SOC. (1993), 115(15), 6636-45, XP002141041 [X] 1 * compound 49 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00068a021 | [XD] - TAMARU, YOSHINAO ET AL, "Synthesis of five- and six-membered nitrogen heterocycles via palladium(II)-catalyzed cyclization of unsaturated amides", J. ORG. CHEM. (1986), 51(21), 4089-90, XP002141042 [XD] 1 * Table I: compounds 1,2 and 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo00371a041 |