EP1206273 - PEPTIDES BLOQUANT LES INFECTIONS VIRALES ET PROCEDES D'UTILISATION CORRESPONDANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 18.07.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TRIPEP AB Hälsovägen 7 141 57 Huddinge / SE | [2002/21] | Inventeur(s) | 01 /
VAHLNE, Anders Wendelsväg 4 S-436 50 Hovas / SE | [2002/21] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2002/21] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00942316.1 | 29.06.2000 | [2002/21] | WO2000IB00961 | Numéro de priorité, date | US19990370368 | 09.08.1999 Format original publié: US 370368 | [2002/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0110456 | Date: | 15.02.2001 | Langue: | EN | [2001/07] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1206273 | Date: | 22.05.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.09.2001 | Classification | IPC: | A61K38/06, C12Q1/70, C07K5/08, A61P31/00, G01N33/50, G01N33/569 | [2002/21] | CPC: |
C07K14/005 (EP,US);
C07K5/08 (KR);
A61P31/00 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61K38/00 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/21] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PEPTIDE ALS HEMMSTOFFE DER VIRALEN INFEKTIVITÄT UND DEREN VERWENDUNG | [2002/21] | Anglais: | PEPTIDES THAT BLOCK VIRAL INFECTIVITY AND METHODS OF USE THEREOF | [2002/21] | Français: | PEPTIDES BLOQUANT LES INFECTIONS VIRALES ET PROCEDES D'UTILISATION CORRESPONDANTS | [2002/21] | Entrée dans la phase régionale | 11.03.2002 | Taxe nationale de base payée | 11.03.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.03.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.03.2002 | Requête en examen déposée [2002/21] | 14.05.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0421074 (PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA [IT]) [X] 1,7,25,31 * see abstract and claim 10 *; | [XY]US5627035 (VAHLNE ANDERS [SE], et al) [X] 1,3,7,20,22,24,25,27,31,32,34,36,37,39,54,56-58,60 * see cl.1, col.4, examples 4 and 5 * [Y] 1-3,6-27,30-39,42,54-60; | [X]WO9809985 (YEDA RES & DEV [IL], et al) [X] 1,3,7,25,27,31 * see abstract, page 14 and cl. 3-7 *; | [XY]WO9835062 (LINGAPPA JAISRI R [US], et al) [X] 43,44,46 * see cl. 13-20 * [Y] 43-46; | [XY]US5872210 (MEDABALIMI JOHN L [US]) [X] 49,51,53 * see col.3 lines 29-39 and 64-67, col.4 lines 50-59, col.5 lines 58-60, col.6 lines 38-49, col.9 lines 8-22 and example 6 * [Y] 1,3,6-27,30-39,42-46,54-60; | [XY]WO9909056 (UNIV NEW JERSEY MED [US]) [X] 1,7,20,22,24,25,31,32,34,36,37,54,56-58,60 * see pages 1 and 13, cl. 2-7 and 16-22 * [Y] 1-3,6-27,30-39,42,54-60; | [XP]WO0009158 (UNIV VIRGINIA [US], et al) [XP] 43,46* see claim 1 * |