EP1247130 - LENTILLE DE CONTACT POURVUE D'UN FILTRAGE DE LUMIERE POUR LES ACTIVITES DE SPORTS ET DE LOISIRS DE PLEIN AIR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.04.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.04.2009 | Demande réputée retirée | publié le 13.05.2009 [2009/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Peakvision, LLC P.O. Box 70741 Nashville, TN 37215 / US | [2002/41] | Inventeur(s) | 01 /
KERNS, David, V., Jr. PO Box 920366 Needham, MA 02492 / US | 02 /
MOORE, J., Paul 12704 Linden Leawood, KS 66209 / US | [2002/47] |
Précédent [2002/41] | 01 /
KERNS, David, V., Jr. 145 Black Bear Drive, 2021 Waltham, MA 02451 / US | ||
02 /
MOORE, J., Paul 12704 Linden Leawood, KS 66209 / US | Mandataire(s) | Strachan, Victoria Jane, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | [N/P] |
Précédent [2002/41] | Strachan, Victoria Jane, et al Urquhart-Dykes & Lord, Alexandra House, 1 Alexandra Road Swansea SA1 5ED / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00975400.3 | 26.10.2000 | [2002/41] | WO2000US29506 | Numéro de priorité, date | US19990453379 | 02.12.1999 Format original publié: US 453379 | [2002/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0140842 | Date: | 07.06.2001 | Langue: | EN | [2001/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1247130 | Date: | 09.10.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 07.06.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.11.2004 | Classification | IPC: | G02B7/04, G02C7/04, G02C7/10 | [2005/01] | CPC: |
G02C7/105 (EP,US);
G02C7/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/41] | G02B7/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/41] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KONTAKTLINSE MIT LICHTFILTERUNG FÜR FRISCHLUFTSPORT- UND FREIZEITAKTIVITÄTEN | [2002/41] | Anglais: | CONTACT LENS WITH LIGHT FILTERING FOR OUTDOOR SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES | [2002/41] | Français: | LENTILLE DE CONTACT POURVUE D'UN FILTRAGE DE LUMIERE POUR LES ACTIVITES DE SPORTS ET DE LOISIRS DE PLEIN AIR | [2002/41] | Entrée dans la phase régionale | 24.06.2002 | Taxe nationale de base payée | 24.06.2002 | Taxe de recherche payée | 24.06.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.06.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.07.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 27.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/41] | 05.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.11.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/20] | 19.12.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/20] | Requête en poursuite de la procédure de: | 06.04.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 06.04.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.04.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2008 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US5617154 (HOFFMAN WILLIAM C [US]); | [X]US5592245 (MOORE J PAUL [US], et al); | [X]US4666640 (NEEFE CHARLES W [US]); | [X]US4576453 (BOROWSKY RICHARD [US]) |