EP1139469 - Matière active d'électrode positive au nickel et batterie nickel-métal hydrure [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.12.2002 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Changement - demandeur | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Précédent [2001/40] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
Dansui, Yoshitaka 817-I301, Ishikawa Fujisawa-shi / JP | 02 /
Suzuki, Tatsuhiko 422-409, Ueki Kamakura-shi / JP | 03 /
Kasahara, Hideki 508-1, Nishikoiso, Oisomachi Naka-gun, Kanagawa / JP | [2001/40] | Mandataire(s) | Leinweber & Zimmermann Patentanwalts-PartG mbB European Patent Attorneys Viktualienmarkt 8 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/41] | Leinweber & Zimmermann European Patent Attorneys Patentanwälte Rosental 7 80331 München / DE | ||
Précédent [2001/40] | Patentanwälte Leinweber & Zimmermann Rosental 7 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01107197.4 | 22.03.2001 | [2001/40] | Numéro de priorité, date | JP20000087999 | 28.03.2000 Format original publié: JP 2000087999 | [2001/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1139469 | Date: | 04.10.2001 | Langue: | EN | [2001/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.08.2001 | Classification | IPC: | H01M4/52 | [2001/40] | CPC: |
H01M4/52 (EP,US);
H01M10/345 (EP,US);
H01M4/62 (EP,US);
Y02E60/10 (EP,US);
Y10T29/49108 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2002/26] |
Précédent [2001/40] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Positives aktives Nickel-Elektrodenmaterial und Nickel-Metallhydrid Speicherbatterie | [2001/40] | Anglais: | Nickel positive electrode active material and nickel metal hybride storage battery | [2001/40] | Français: | Matière active d'électrode positive au nickel et batterie nickel-métal hydrure | [2001/40] | Procédure dexamen | 05.04.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/04] | 23.08.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/04] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]JP2000133259 ; | [A]EP0794584 (YUASA BATTERY CO LTD [JP]) [A] 1-6,8 * page 3, line 40 - page 4, line 25 * * page 4, line 50 - page 5, line 25 * * examples 5-8,11 ** claims 7,8,10,11 *; | [PXA]EP0996182 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [PX] 1-3,6-8 * paragraphs [0017] , [0020] , [0025] , [0026] , [0028] * * examples 1-1,1-7,1-12,1-17,1-21, * * tables 1,3 * * paragraphs [0098] , [0099] * * claims 1,3,5-7,13,15 * [A] 4,5 | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20001006), vol. 2000, no. 08, & JP2000133259 A 20000512 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [PX] 1-3,6-8 * abstract * |