EP1147921 - Sheet for protecting confidential information [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.2007 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.01.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.02.2007 [2007/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hisago Kabushiki Kaisha 14-12 Aoi 3-chome, Higashi-ku Nagoya Aichi / JP | [2006/10] |
Précédent [2001/43] | Pour tous les Etats désignés Hisago Kabushiki Kaisha 14-12 Aoi 3-chome, Higashi-ku Nagoya, Aichi / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ueki, Mariko c/o Hisago K.K., 14-12, Aoi, 3-chome, Higashi-ku Nagoya, Aichi / JP | 02 /
Toyama, Yayoi c/o Hisago K.K., 14-12, Aoi, 3-chome, Higashi-ku Nagoya, Aichi / JP | 03 /
Hirose, Kenji c/o Hisago K.K., 14-12, Aoi, 3-chome, Higashi-ku Nagoya, Aichi / JP | 04 /
Tsubouchi, Takao c/o Hisago K.K., 14-12, Aoi, 3-chome, Higashi-ku Nagoya, Aichi / JP | [2001/43] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/43] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01109674.0 | 19.04.2001 | [2001/43] | Numéro de priorité, date | JP20000119848 | 20.04.2000 Format original publié: JP 2000119848 | [2001/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1147921 | Date: | 24.10.2001 | Langue: | EN | [2001/43] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1147921 | Date: | 10.07.2002 | [2002/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1147921 | Date: | 08.03.2006 | Langue: | EN | [2006/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.2002 | Classification | IPC: | B42D15/02, B42D15/00 | [2002/28] | CPC: |
B42D15/00 (EP,US);
B42D15/025 (EP,US);
Y10T428/14 (EP,US);
Y10T428/1452 (EP,US);
Y10T428/1471 (EP,US);
Y10T428/149 (EP,US);
Y10T428/1495 (EP,US);
Y10T428/15 (EP,US);
Y10T428/24314 (EP,US);
Y10T428/24777 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2001/43] | B42D15/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/14] |
Précédent [2001/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Blatt zum Schutz von geheimen Informationen | [2001/43] | Anglais: | Sheet for protecting confidential information | [2001/43] | Français: | Feuille pour protéger des informations secrètes | [2001/43] | Procédure d'examen | 01.08.2002 | Requête en examen déposée [2002/40] | 02.12.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.08.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.12.2005 | Taxe de délivrance payée | 22.12.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.12.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3227473 (HALBERN JULIAN S) [A] 1 * column 3, line 69 - line 75; figure 3 *; | [A]US2374723 (BARGHAUSEN LAWRENCE R) [A] 1 * page 1, line 48 - line 51; figure 7 *; | [A]DE19518901 (LEITZ LOUIS KG [DE]) [A] 1 * column 2, line 50 - column 3, line 14; figures 1,2 *; | [A]US5916665 (FISCHER JULES [CH], et al) [A] 1 * column 3, line 13 - line 16; figure 1B * |