EP1193151 - Dispositif pour détection de l'état de rotation d'une roue [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.11.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.11.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.12.2006 [2006/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Pour tous les Etats désignés AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi, Aichi-ken 448-8650 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/01] | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 / JP | |||
Précédent [2002/14] | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Aisin Seiki Kabushiki Kaisha 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi, Aichi-ken 448-6850 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yamada, Noritaka Toyota Jidosha K. K., 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | 02 /
Ota, Toshinobu 301 KC Biru, Ono Hitsuji, Saya-cho Ama-gun, Aichi 496-0922 / JP | 03 /
Ishida, Yasuhito 305 Ai Town Izumi, 50, Hachibe, Izumi-cho Anjo-shi, Aichi 444-1224 / JP | [2002/14] | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2002/14] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01123483.8 | 28.09.2001 | [2002/14] | Numéro de priorité, date | JP20000300182 | 29.09.2000 Format original publié: JP 2000300182 | [2002/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1193151 | Date: | 03.04.2002 | Langue: | EN | [2002/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1193151 | Date: | 28.08.2002 | [2002/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1193151 | Date: | 04.01.2006 | Langue: | EN | [2006/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.2002 | Classification | IPC: | B60T8/00, G01P3/487, G01P13/04 | [2002/14] | CPC: |
G01P13/045 (EP,US);
B60T8/171 (EP,US);
G01P21/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/21] |
Précédent [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Erkennen des Drehzustandes eines Rades | [2002/14] | Anglais: | Apparatus for detecting rotational state of wheel | [2002/14] | Français: | Dispositif pour détection de l'état de rotation d'une roue | [2002/14] | Procédure d'examen | 19.10.2001 | Requête en examen déposée [2002/14] | 01.03.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 23.06.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 09.07.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.11.2005 | Taxe de délivrance payée | 07.11.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.10.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 07.04.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 07.04.2003 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US4331917 (RENDER MICHAEL L, et al) [X] 1,2,4,5 * column 2, line 33 - column 3, line 36 * * column 5, line 9 - column 6, line 33; figures 1,3 * [Y] 3,7,8; | [X]DE3733136 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,4,6 * column 1, line 60 - column 2, line 33 * * column 3, line 52 - column 4, line 12 *; | [X]JPS59224569 ; | [Y]DE19650935 (TEVES GMBH ALFRED [DE]) [Y] 3,7,8 * column 1, line 9 - column 2, line 52; claim 11 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850502), vol. 009, no. 101, Database accession no. (P - 353), & JP59224569 A 19841217 (MITSUBISHI DENKI KK) [X] 1,4 * abstract * |