EP1163851 - Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schokoladestücken [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.02.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.01.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 28.02.2007 [2007/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Van Dyck, Jan Toekomstlaan 4 2200 Herentals / BE | Für alle benannten Staaten Van Dyck, Kris Kasterleesesteenweg 77 2460 Lichtaart (Kasterlee) / BE | [2001/51] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/51] | Vertreter | Donné, Eddy Bureau M.F.J. Bockstael nv. Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen / BE | [N/P] |
Frühere [2001/51] | Donné, Eddy Bureau M.F.J. Bockstael nv Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01202185.3 | 07.06.2001 | [2001/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20000000382 | 14.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 200000382 | [2001/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1163851 | Datum: | 19.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1163851 | Datum: | 28.05.2003 | [2003/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1163851 | Datum: | 07.04.2004 | Sprache: | EN | [2004/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.04.2003 | Klassifikation | IPC: | A23G1/20, A23G3/02, A23G3/12, A21C11/00, A21C9/08 | [2003/22] | CPC: |
A23G1/21 (EP,US);
A23G1/20 (EP,US);
A23G1/206 (EP,US);
A23G7/02 (EP,US)
|
Frühere IPC [2001/51] | A23G1/20, A23G1/22, A23G1/28 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schokoladestücken | [2001/51] | Englisch: | Method and device for producing thin pieces of chocolate | [2001/51] | Französisch: | Procédé et appareil pour la fabrication de morceaux de chocolat | [2001/51] | Prüfungsverfahren | 13.06.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/33] | 14.07.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.01.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.04.2004 | CY | 07.04.2004 | FI | 07.04.2004 | [2007/09] |
Frühere [2005/11] | AT | 07.04.2004 | |
FI | 07.04.2004 | ||
Frühere [2005/02] | FI | 07.04.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE12095 (W.E.H. SOMMER) [A] 1,6 * the whole document *; | [A]JPS63219332 ; | [A]DE3034094 (ECKARDT KG PFANNI WERK OTTO [DE]); | [A]FR2577110 (FISSON JACKY [FR]) [A] 1 * the whole document *; | [Y]GB2174036 (BARTELS & LUEDERS GMBH) [Y] 1-5 * figures 1,3,4 *; | [A]DE3743319 (BARTHELS & LUEDERS GMBH ZWEIGN [DE]); | [A]DE4005934 (BARTHELS & LUEDERS GMBH WERK B [DE]); | [A]US5395229 (ATWOOD THOMAS A [US]); | [Y]US6001403 (KOBAYASHI MASAO [JP]) [Y] 1-5 * figures 5-11 *; | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1988, no. 42, Database accession no. 1988-297694, XP002162163 & JPS63219332 A 19880913 (MASUDA F) [A] 1-7 * abstract * |