EP1291244 - RETROVISEUR REPLIABLE MANUELLEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.08.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 23.07.2008 [2008/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Murakami Corporation 12-25, Miyamoto-cho Shizuoka-shi, Shizuoka, 422-8569 / JP | [N/P] |
Précédent [2003/11] | Pour tous les Etats désignés Murakami Corporation 12-25, Miyamoto-cho Shizuoka-shi, Shizuoka, 422-8569 / JP | Inventeur(s) | 01 /
WARASINA, Toru 4-11-15, Shimokawahara Shizuoka-shi, Shizuoka 421-0113 / JP | 02 /
KAWAMOTO, Masanori 2-10-16, Shida Fujieda-shi, Shizuoka 426-0071 / JP | [2003/11] | Mandataire(s) | Zimmermann, Gerd Heinrich, et al Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/30] | Zimmermann, Gerd Heinrich, et al Zimmermann & Partner Postfach 330 920 80069 München / DE | ||
Précédent [2003/11] | Zimmermann, Gerd Heinrich, et al Zimmermann & Partner, Postfach 33 09 20 80069 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01273680.7 | 17.12.2001 | [2003/11] | WO2001JP11028 | Numéro de priorité, date | JP20010027606 | 05.02.2001 Format original publié: JP 2001027606 | [2003/11] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02062622 | Date: | 15.08.2002 | Langue: | EN | [2002/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1291244 | Date: | 12.03.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.08.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 15.08.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.2005 | Classification | IPC: | B60R1/064 | [2003/11] | CPC: |
B60R1/064 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/11] | Titre | Allemand: | MANUELL EINKLAPPBARER RÜCKSPIEGEL | [2003/11] | Anglais: | MANUALLY HOUSED BACK MIRROR | [2003/11] | Français: | RETROVISEUR REPLIABLE MANUELLEMENT | [2003/11] | Entrée dans la phase régionale | 30.07.2002 | Traduction produite | 30.07.2002 | Taxe nationale de base payée | 30.07.2002 | Taxe de recherche payée | 30.07.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.07.2002 | Requête en examen déposée [2003/11] | 07.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.03.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/37] | 25.04.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2006 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS6050046 ; | [Y]JPS6194844 ; | [A]JPS6092132 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850730), vol. 009, no. 183, Database accession no. (M - 400), & JP60050046 A 19850319 (NITSUSAN SHIYATAI KK) [Y] 1,2 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860913), vol. 010, no. 270, Database accession no. (M - 517), & JP61094844 A 19860513 (TOKAI RIKA CO LTD) [Y] 1,2 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850925), vol. 009, no. 238, Database accession no. (M - 416), & JP60092132 A 19850523 (NITSUSAN SHIYATAI KK) [A] 1 * abstract * | Recherche internationale | [A]JPH0520604Y ; | [A]JPS62177550U |