EP1257318 - SYSTEME IMPLANTABLE DE DETECTION NEURONALE ET DE STIMULATION NERVEUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/47] | PROCEDES ET SYSTEMES IMPLANTABLES DE DETECTION NEURONALE ET DE STIMULATION NERVEUSE | ||
[2006/28] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 14.10.2009 [2009/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neurodan A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg / DK | [2002/47] | Inventeur(s) | 01 /
HAUGLAND, Morten Norre Tranders Vej 10 DK-9000 Aalborg / DK | 02 /
SINKJAER, Thomas Norgardsvej 3A DK-9260 Gistrup / DK | [2002/47] | Mandataire(s) | Smart, Peter John Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2002/47] | Smart, Peter John W.H. BECK, GREENER & CO 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01905631.6 | 16.02.2001 | [2002/47] | WO2001DK00112 | Numéro de priorité, date | supprimé | [2006/26] |
Précédent [2002/47] | DK20000000191 | 17.02.2000 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0160445 | Date: | 23.08.2001 | Langue: | EN | [2001/34] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1257318 | Date: | 20.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1257318 | Date: | 20.12.2006 | Langue: | EN | [2006/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.04.2002 | Classification | IPC: | A61N1/05, A61N1/08 | [2002/47] | CPC: |
A61B5/076 (EP,US);
A61N1/3605 (US);
A61B5/24 (EP);
A61F2/72 (EP,US);
A61N1/0556 (EP,US);
A61N1/36003 (EP,US);
A61B2560/0219 (EP,US);
A61B5/1038 (EP,US);
A61B5/4052 (EP,US);
A61B5/4519 (EP,US);
A61B5/4528 (EP,US);
A61B5/7217 (EP,US);
A61F2002/704 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/47] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IMPLANTIERBARES SYSTEM ZUR NEURALMESSUNG UND NERVENSTIMULATION | [2006/28] | Anglais: | IMPLANTABLE SYSTEM FOR NEURAL SENSING AND NERVE STIMULATION | [2006/28] | Français: | SYSTEME IMPLANTABLE DE DETECTION NEURONALE ET DE STIMULATION NERVEUSE | [2006/28] |
Précédent [2002/47] | VERFAHREN UND IMPLANTIERBARE SYSTEME ZUR NEURALMESSUNG UND NERVENSTIMULATION | ||
Précédent [2002/47] | METHODS AND IMPLANTABLE SYSTEMS FOR NEURAL SENSING AND NERVE STIMULATION | ||
Précédent [2002/47] | PROCEDES ET SYSTEMES IMPLANTABLES DE DETECTION NEURONALE ET DE STIMULATION NERVEUSE | Entrée dans la phase régionale | 11.09.2002 | Taxe nationale de base payée | 11.09.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.09.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.09.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 01.03.2002 | Perte de droit, date d'effet juridique: Priorité | 12.09.2002 | Requête en examen déposée [2002/47] | 08.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.12.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.2006 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Priorité 0001 | 04.07.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.2006 | Taxe de délivrance payée | 02.11.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.12.2006 | BE | 20.12.2006 | CH | 20.12.2006 | CY | 20.12.2006 | DK | 20.12.2006 | FI | 20.12.2006 | IT | 20.12.2006 | LI | 20.12.2006 | NL | 20.12.2006 | TR | 20.12.2006 | IE | 16.02.2007 | LU | 16.02.2007 | MC | 28.02.2007 | SE | 20.03.2007 | GR | 21.03.2007 | ES | 31.03.2007 | PT | 23.04.2007 | [2009/42] |
Précédent [2009/37] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
CY | 20.12.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
IE | 16.02.2007 | ||
LU | 16.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
GR | 21.03.2007 | ||
ES | 31.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
IE | 16.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
GR | 21.03.2007 | ||
ES | 31.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2008/10] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
IE | 16.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
ES | 31.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/48] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
ES | 31.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/46] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
ES | 31.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/39] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
ES | 31.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/36] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
IT | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/30] | AT | 20.12.2006 | |
BE | 20.12.2006 | ||
CH | 20.12.2006 | ||
FI | 20.12.2006 | ||
LI | 20.12.2006 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
Précédent [2007/28] | AT | 20.12.2006 | |
FI | 20.12.2006 | ||
SE | 20.03.2007 | ||
Précédent [2007/25] | FI | 20.12.2006 | |
SE | 20.03.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4750499 (HOFFER JOAQUIN A [CA]) [X] 1-19 * column 2, line 52 - column 4, line 47 *; | [A]WO9737720 (MEDTRONIC INC [US]) [A] 2,3,5,9,12,17 * the whole document *; | [XA]US5814092 (KING GARY WILLIAM [US]) [X] 1 * column 3, line 13 - line 32; claim 1 * [A] 2-19; | [A]US5814093 (STEIN RICHARD B [CA]) [A] 1-19 * abstract *; | [A]WO0015293 (AXON ENGINEERING INC [US], et al) [A] 1-19 * page 6, line 20 - page 7, line 15 *; | [XA] - M HAUGLAND ET AL, "Interfacing the body's own sensing receptors into neural prosthesis devices", TECHNOLOGY AND HEALTH CARE 7, (1999), pages 393 - 399, XP002901759 [X] 1,2 * page 394 - page 395 * [A] 3-19 | [A] - Z MATJACIC ET AL, "Wireless control of functional electrical stimulation systems", ARTIFICIAL ORGANS, (1997), vol. 21, no. 3, pages 197 - 200, XP002901760 [A] 2-5,9,12,15,18 * page 199, column 1, line 37 - line 41 * | [A] - M K HAUGLAND, "Cutaneous whole nerve recordings used for correction of fooddrop in hemiplegic man", IEEE TRANSACTIONS ON REHABILITATION ENGINEERING, (199512), vol. 3, no. 4, pages 307 - 317, XP002901761 [A] 1-19 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/86.481970 |