EP1325540 - VORRICHTUNG ZUR ANWENDUNG OPTISCHER GRADIENTENKRÄFTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/28] | VORRICHTUNG ZUM AUFBRINGEN OPTISCHER GRADIENTKRÄFTE | ||
[2008/08] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.05.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.10.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 24.11.2010 [2010/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arch Development Corporation 5640 South Ellis Avenue Chicago, IL 60637 / US | [2008/35] |
Frühere [2003/28] | Für alle benannten Staaten Arch Development Corporation 5040 South Ellis Avenue Chicago, IL 60637 / US | Erfinder | 01 /
GRIER, David, G. 1960 North Lincoln Park West Chicago, IL 60614 / US | 02 /
DUFRESNE, Eric, R. 900 North Stuart Street Arlington, VA 22203 / US | [2008/13] |
Frühere [2003/28] | 01 /
GRIER, David, G. 1960 NORTH LINCOLN PARK WEST CHICAGO, IL 60614 / US | ||
02 /
DUFRESNE, Eric, R. 900 NORTH STUART STREET ARLINGTON, VA 22203 / US | Vertreter | Meissner Bolte Partnerschaft mbB, et al Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/05] | Meissner, Bolte & Partner, et al Anwaltssozietät GbR Widenmayerstrasse 48 80538 Munich / DE | ||
Frühere [2003/28] | Akers, Noel James, et al Howrey Simon Arnold & White, City Point, One Ropemaker Street London EC2Y 9HS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01989082.1 | 05.10.2001 | [2003/28] | WO2001US42465 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000680898 | 06.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 680898 | [2003/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO02056431 | Datum: | 18.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1325540 | Datum: | 09.07.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.07.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1325540 | Datum: | 16.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.03.2003 | Klassifikation | IPC: | H01S3/00 | [2003/28] | CPC: |
H05H3/04 (EP);
G02B27/44 (KR);
G02B21/32 (EP);
G03H1/08 (EP);
G03H1/2205 (EP);
G03H2001/0077 (EP);
G03H2223/55 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR ANWENDUNG OPTISCHER GRADIENTENKRÄFTE | [2008/08] | Englisch: | APPARATUS FOR APPLYING OPTICAL GRADIENT FORCES | [2003/28] | Französisch: | APPAREIL D'APPLICATION DE FORCES DE GRADIENT OPTIQUE | [2003/28] |
Frühere [2003/28] | VORRICHTUNG ZUM AUFBRINGEN OPTISCHER GRADIENTKRÄFTE | Eintritt in die regionale Phase | 02.05.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.05.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.05.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.05.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.05.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/28] | 25.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.04.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 16.07.2008 | BE | 16.07.2008 | CY | 16.07.2008 | DK | 16.07.2008 | FI | 16.07.2008 | NL | 16.07.2008 | TR | 16.07.2008 | IE | 05.10.2008 | LU | 05.10.2008 | SE | 16.10.2008 | GR | 17.10.2008 | ES | 27.10.2008 | CH | 31.10.2008 | LI | 31.10.2008 | MC | 31.10.2008 | PT | 16.12.2008 | [2010/47] |
Frühere [2010/37] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
CY | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
TR | 16.07.2008 | ||
IE | 05.10.2008 | ||
LU | 05.10.2008 | ||
SE | 16.10.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2010/34] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
CY | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
IE | 05.10.2008 | ||
LU | 05.10.2008 | ||
SE | 16.10.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
IE | 05.10.2008 | ||
LU | 05.10.2008 | ||
SE | 16.10.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2010/09] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
IE | 05.10.2008 | ||
SE | 16.10.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/49] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
IE | 05.10.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/47] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
IE | 05.10.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/25] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/19] | AT | 16.07.2008 | |
BE | 16.07.2008 | ||
DK | 16.07.2008 | ||
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/15] | AT | 16.07.2008 | |
FI | 16.07.2008 | ||
NL | 16.07.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/12] | FI | 16.07.2008 | |
NL | 16.07.2008 | ||
ES | 27.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | ||
Frühere [2009/09] | NL | 16.07.2008 | |
ES | 27.10.2008 | ||
PT | 16.12.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0307940 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) [A] 7* column 2, line 50 - line 55 *; | [Y]US5245466 (BURNS MICHAEL M [US], et al) [Y] 8,9 * claim 22 *; | [XY]US6055106 (GRIER DAVID G [US], et al) [X] 1-4,10-14,16-19,21,25-32 * the whole document * [Y] 8,9; | [Y] - DUFRESNE E R ET AL, "Optical tweezer arrays and optical substrates created with diffractive optics", REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, MAY 1998, AIP, USA, vol. 69, no. 5, ISSN 0034-6748, pages 1974 - 1977, XP002220396 [Y] 9 * page 1976, column L, paragraph 1 - column R, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1148883 |