EP1429795 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON EXTRAKTEN AUS PELARGONIUM SIDOIDES UND/ODER PELARGONIUM RENIFORME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/26] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON EXTRAKTEN AUS PELARGONIUM SIDOIDES UND/ODER PELARGONIUM RENIFORME UND DEREN VERWENDUNG | ||
[2007/08] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 06.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CH, LI | veröffentlicht am 01.12.2010 [2010/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Willmar-Schwabe-Strasse 4 76227 Karlsruhe / DE | [2007/21] |
Frühere [2004/26] | Für alle benannten Staaten Iso Arzneimittel GmbH & Co. KG Bunsenstrasse 6-10 76275 Ettlingen / DE | Erfinder | 01 /
ERDELMEIER, Clemens Glogauer Strasse 32 76139 Karlsruhe / DE | 02 /
HAUER, Hermann Trollingerstrasse 7 76228 Karlsruhe / DE | 03 /
KOCH, Egon Am Giessbach 11a 76229 Karlsruhe / DE | [2004/26] | Vertreter | Adam, Holger, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/26] | Adam, Holger, Dr., et al Kraus & Weisert, Patent- und Rechtsanwälte, Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02777223.5 | 26.09.2002 | [2004/26] | WO2002EP10813 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20011047644 | 27.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10147644 | [2004/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03028746 | Datum: | 10.04.2003 | Sprache: | DE | [2003/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1429795 | Datum: | 23.06.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.04.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1429795 | Datum: | 13.06.2007 | Sprache: | DE | [2007/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.04.2003 | Klassifikation | IPC: | A61K36/185 | [2007/08] | CPC: |
A61K36/185 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P31/00 (EP);
Y02A50/30 (EP)
|
Frühere IPC [2004/26] | A61K35/78, A61P31/00, A61P29/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/26] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON EXTRAKTEN AUS PELARGONIUM SIDOIDES UND/ODER PELARGONIUM RENIFORME | [2007/08] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING EXTRACTS OF PELARGONIUM SIDOIDES AND/OR PELARGONIUM RENIFORME | [2007/08] | Französisch: | PROCEDE D'OBTENTION D'EXTRAITS DE PELARGONIUM SIDOIDES ET/OU PELARGONIUM RENIFORME | [2007/08] |
Frühere [2004/26] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON EXTRAKTEN AUS PELARGONIUM SIDOIDES UND/ODER PELARGONIUM RENIFORME UND DEREN VERWENDUNG | ||
Frühere [2004/26] | METHOD FOR PRODUCING EXTRACTS OF PELARGONIUM SIDOIDES AND/OR PELARGONIUM RENIFORME, AND THE USE OF SAID EXTRACTS | ||
Frühere [2004/26] | PROCEDE D'OBTENTION D'EXTRAITS DE PELARGONIUM SIDOIDES ET/OU PELARGONIUM RENIFORME, ET UTILISATION DE CES EXTRAITS | Eintritt in die regionale Phase | 03.02.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.02.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.02.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/26] | 21.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.04.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
10.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Frutarom Schweiz AG Rütiwisstrasse 8820 Wädenswil / CH Vertreter des Einsprechenden Zink-Wild, Markus Peter Patentanwaltsbüro Zink Birchlistrasse 11 8173 Riedt-Neerach (Zürich) / CH | 02
10.03.2008
04.06.2008
ADMISSIBLE African Centre for Biosafety et al. 12 Clamart Road Richmond 2092 Johannesburg / ZA Vertreter des Einsprechenden Dolder, Fritz, et al, et al Rosenbergstrasse 6 Postfach 558 8304 Wallisellen-Zürich / CH | 03
11.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Alpinamed AG Alte Landstrasse 11 9306 Freidorf / CH Vertreter des Einsprechenden Frei, Alexandra Sarah, et al, et al Frei Patentanwaltsbüro Postfach 1771 8032 Zürich / CH | 04
13.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Finzelberg GmbH & Co. KG Koblenzer Strasse 48-54 56626 Andernach / DE Vertreter des Einsprechenden dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, et al, et al Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/16] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Frutarom Schweiz AG Rütiwisstrasse 8820 Wädenswil / CH Vertreter des Einsprechenden Zink-Wild, Markus Peter Patentanwaltsbüro Zink Birchlistrasse 11 8173 Riedt-Neerach (Zürich) / CH | ||
02
10.03.2008
04.06.2008
ADMISSIBLE African Centre for Biosafety et al. 12 Clamart Road Richmond 2092 Johannesburg / ZA Vertreter des Einsprechenden Dolder, Fritz, et al, et al Rosenbergstrasse 6 Postfach 558 8304 Wallisellen-Zürich / CH | |||
03
11.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Alpinamed AG Alte Landstrasse 11 9306 Freidorf / CH Vertreter des Einsprechenden Frei, Alexandra Sarah, et al, et al Frei Patentanwaltsbüro Postfach 1771 8032 Zürich / CH | |||
04
13.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Finzelberg GmbH & Co. KG Koblenzer Strasse 48-54 56626 Andernach / DE Vertreter des Einsprechenden von Kreisler Selting Werner, et al, et al Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | |||
Frühere [2009/49] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Frutarom Schweiz AG Rütiwisstrasse 8820 Wädenswil / CH Vertreter des Einsprechenden Zink-Wild, Markus Peter Patentanwaltsbüro Zink Birchlistrasse 11 8173 Riedt-Neerach (Zürich) / CH | ||
02
10.03.2008
04.06.2008
ADMISSIBLE African Centre for Biosafety et al. 12 Clamart Road Richmond 2092 Johannesburg / ZA Vertreter des Einsprechenden Dolder, Fritz, et al, et al Rosenbergstrasse 6 Postfach 558 8304 Wallisellen-Zürich / CH | |||
03
11.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Alpinamed AG Alte Landstrasse 11 9306 Freidorf / CH Vertreter des Einsprechenden Frei, Alexandra Sarah, et al, et al Frei Patentanwaltsbüro Postfach 1771 8032 Zürich / CH | |||
04
13.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Finzelberg GmbH & Co. KG Koblenzer Strasse 48-54 56626 Andernach / DE Vertreter des Einsprechenden Schreiber, Christoph, et al, et al Patentanwälte von Kreisler Selting Werner Deichmannshaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | |||
Frühere [2009/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Frutarom Schweiz AG Rütiwisstrasse 8820 Wädenswil / CH Vertreter des Einsprechenden Zink-Wild, Markus Peter Patentanwaltsbüro Zink Birchlistrasse 11 8173 Riedt-Neerach (Zürich) / CH | ||
02
10.03.2008
04.06.2008
ADMISSIBLE African Centre for Biosafety et al. 12 Clamart Road Richmond 2092 Johannesburg / ZA Vertreter des Einsprechenden Dolder, Fritz, et al, et al Rosenbergstrasse 6 Postfach 558 8304 Wallisellen-Zürich / CH | |||
03
11.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Alpinamed AG Alte Landstrasse 11 9306 Freidorf / CH Vertreter des Einsprechenden Frei, Alexandra Sarah, et al, et al Frei Patentanwaltsbüro Postfach 1771 8032 Zürich / CH | |||
04
13.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Finzelberg GmbH & Co. KG Koblenzer Strasse 48-54 56626 Andernach / DE Vertreter des Einsprechenden Schreiber, Christoph, et al, et al Patentanwälte von Kreisler Selting Werner Deichmannshaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | |||
Frühere [2008/17] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Frutarom Schweiz AG Rütiwisstrasse 8820 Wädenswil / CH Vertreter des Einsprechenden Zink-Wild, Markus Peter Patentanwaltsbüro Zink, Birchlistrasse 11 8173 Riedt-Neerach (Zürich) / CH | ||
02
10.03.2008
African Centre for Biosafety et al. 12 Clamart Road Richmond 2092 Johannesburg / ZA Vertreter des Einsprechenden Dolder, Fritz, et al, et al Rosenbergstrasse 6 Postfach 558 8304 Wallisellen-Zürich / CH | |||
03
11.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Alpinamed AG Alte Landstrasse 11 9306 Freidorf / CH Vertreter des Einsprechenden Frei, Alexandra Sarah, et al, et al Frei Patentanwaltsbüro Postfach 1771 8032 Zürich / CH | |||
04
13.03.2008
20.03.2008
ADMISSIBLE Finzelberg GmbH & Co. KG Koblenzer Strasse 48-54 56626 Andernach / DE Vertreter des Einsprechenden Schreiber, Christoph, et al, et al Patentanwälte von Kreisler Selting Werner Deichmannshaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | |||
Frühere [2008/16] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.03.2008
Frutarom Schweiz AG Rütiwisstrasse 8820 Wädenswil / CH Vertreter des Einsprechenden Zink-Wild, Markus Peter Patentanwaltsbüro Zink, Birchlistrasse 11 8173 Riedt-Neerach (Zürich) / CH | ||
02
10.03.2008
ADMISSIBLE African Centre for Biosafety et al. 12 Clamart Road Richmond 2092 Johannesburg / ZA Vertreter des Einsprechenden Dolder, Fritz, et al, et al Rosenbergstrasse 6 Postfach 558 8304 Wallisellen-Zürich / CH | |||
03
11.03.2008
Alpinamed AG Alte Landstrasse 11 9306 Freidorf / CH Vertreter des Einsprechenden Frei, Alexandra Sarah, et al, et al Frei Patentanwaltsbüro Postfach 1771 8032 Zürich / CH | 13.06.2008 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 18.12.2008 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 25.01.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.01.2010 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2010/36] | 20.04.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 20.04.2010 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 13.06.2007 | CY | 13.06.2007 | EE | 13.06.2007 | FI | 13.06.2007 | IE | 13.06.2007 | LI | 13.06.2007 | GR | 14.09.2007 | LU | 26.09.2007 | MC | 30.09.2007 | [2010/48] |
Frühere [2009/38] | CY | 13.06.2007 | |
EE | 13.06.2007 | ||
FI | 13.06.2007 | ||
IE | 13.06.2007 | ||
GR | 14.09.2007 | ||
LU | 26.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2009/34] | CY | 13.06.2007 | |
EE | 13.06.2007 | ||
FI | 13.06.2007 | ||
IE | 13.06.2007 | ||
GR | 14.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2009/15] | EE | 13.06.2007 | |
FI | 13.06.2007 | ||
IE | 13.06.2007 | ||
GR | 14.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2009/10] | EE | 13.06.2007 | |
IE | 13.06.2007 | ||
GR | 14.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2008/22] | IE | 13.06.2007 | |
GR | 14.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2008/10] | IE | 13.06.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X] - KOLODZIEJ H. ET AL, "PELARGONIUM SIDOIDES DC.", ZEITSCHRIFT FUR PHYTOTHERAPIE, (1998), vol. 19, no. 3, pages 141 - 151, XP008011448 [X] 1-11 * the whole document * | [X] - HAIDVOGL M. ET AL, "AKUTE BRONCHITIS IM KINDESALTER.", ZEITSCHRIFT FUR PHYTOTHERAPIE, (199610), vol. 17, no. 5, pages 300 - 313, XP008011447 [X] 1-11 * the whole document * |