EP1466489 - CONTROLEUR D'UTILISATION DANS UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.11.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2012 | Demande réputée retirée | publié le 26.12.2012 [2012/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Remco Technologies, Inc. 3290 Northeast 33rd Street Fort Lauderdale, FL 33308 / US | [2004/42] | Inventeur(s) | 01 /
MORETH, Edward, R. 3290 Northeast 33rd Street Fort Lauderdale, FL 33308 / US | [2004/42] | Mandataire(s) | Lorenz, Werner, et al Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Précédent [2004/42] | Lorenz, Werner, Dr.-Ing., et al Lorenz & Kollegen Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alte Ulmer Strasse 2-4 89522 Heidenheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02805610.9 | 17.12.2002 | [2004/42] | WO2002US40392 | Numéro de priorité, date | US20010021069 | 19.12.2001 Format original publié: US 21069 | [2004/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03055239 | Date: | 03.07.2003 | Langue: | EN | [2003/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1466489 | Date: | 13.10.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.07.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.10.2010 | Classification | IPC: | H04Q7/20, H04B7/00 | [2004/42] | CPC: |
H04W48/04 (EP,US);
H04B1/44 (EP,US);
H04K3/41 (EP,US);
H04K3/45 (EP,US);
H04K2203/16 (EP,US);
H04K2203/22 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/42] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BENUTZUNGSSTEUERUNG FÜR EIN DRAHTLOSES KOMMUNIKATIONSGERÄT | [2004/42] | Anglais: | USE CONTROLLER FOR A WIRELESS COMMUNICATION DEVICE | [2004/42] | Français: | CONTROLEUR D'UTILISATION DANS UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION SANS FIL | [2004/42] | Entrée dans la phase régionale | 14.07.2004 | Taxe nationale de base payée | 14.07.2004 | Taxe de recherche payée | 14.07.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.07.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/42] | 03.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 01.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/52] | 07.08.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.02.2011 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 01.02.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.02.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.02.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2006 | 05   M06   Taxe payée le   23.03.2007 | 31.12.2011 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO0030286 (WHITE HENDRIK CHRISTOFFEL [ZA], et al) [Y] 4,6,9,11 * page 4, line 16 - line 22 *; | [Y]US6112052 (GUTHRIE WARREN E [US], et al) [Y] 13-15* column 1, line 34 - line 40 *; | [XY]US2001006886 (SUZUKI HIROSHI [JP]) [X] 1-3,5,7,8,10,12 * paragraph [0025] - paragraph [0031]; figures 1-28 * [Y] 4,6,9,11,13-15 | Recherche internationale | [Y]JPH10294970 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]US5543779 (ASPESI MARC S [US], et al); | [A]US5991614 (OURA HIDETO [JP]) |