EP1499004 - Verfahren zur Steuerung eines Synchrongleichrichters und Steuersatz für einen Synchrongleichrichter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 11.09.2013 [2013/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Puls Elektronische Stromversorgungen GmbH Arabellastrasse 15 81925 Munich / DE | [2012/33] |
Frühere [2005/03] | Für alle benannten Staaten Puls Elektronische Stromversorgungs GmbH Arabellastrasse 15 81925 München / DE | Erfinder | 01 /
Erdl, Bernhard Pienzenauerstr. 84 81925 München / DE | 02 /
Kroll, Peter Further Str. 14 09113 Chemnitz / DE | [2005/03] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/37] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2005/03] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03015650.9 | 17.07.2003 | [2005/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1499004 | Datum: | 19.01.2005 | Sprache: | EN | [2005/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1499004 | Datum: | 12.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.02.2004 | Klassifikation | IPC: | H02M3/335 | [2005/03] | CPC: |
H02M3/33592 (EP);
Y02B70/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2005/40] |
Frühere [2005/03] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Steuerung eines Synchrongleichrichters und Steuersatz für einen Synchrongleichrichter | [2005/03] | Englisch: | Method for controlling a synchronous rectifier and synchronous rectifier controller | [2005/03] | Französisch: | Procédé de commande d'un redresseur synchrone et contrôleur pour un redresseur synchrone | [2005/03] | Prüfungsverfahren | 14.07.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/36] | 20.07.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.11.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 23.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.05.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.05.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.11.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 13.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 25.08.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 12.09.2012 | [2013/37] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6021059 (KENNEDY DENNIS M [US]) [A] 1,2,10,11 * the whole document *; | [A]US6069804 (INGMAN THOMAS M [US], et al) [A] 1,2,10,11 * abstract * * figure - *; | [A]US2001026462 (TOKUNAGA NORIKAZU [JP], et al) [A] 1,2,10,11 * abstract * * figure 4 * * paragraph [0032] - paragraph [0043] *; | [A]WO0239571 (NMB U S A INC [US], et al) [A] 1,2,10,11 * abstract * * figure - *; | [AD] - LIBRIZZI F., SCALIA P., "STSRx FAMILY: MIXED SIGNAL ICs TO DRIVE SYNCHRONOUS RECTIFIERS IN ISOLATED SMPSs", AN1288 APPLICATION NOTE - STMICROELECTRONICS, (200007), pages 1/20 - 20/20, XP002265900 [AD] 1-20 * page 1 * * pages 9-18 * |