EP1413980 - Protection d'un objet portable contre des attaques par 'Denial-of-Service' [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.06.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2005 | Demande réputée retirée | publié le 27.07.2005 [2005/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Axalto S.A. 50, avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge / FR | [2004/40] |
Précédent [2004/18] | Pour tous les Etats désignés SCHLUMBERGER Systèmes 50, avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge / FR | Inventeur(s) | 01 /
Wlodarczyk, Lukasz C/o Schlumberger Systèmes, 50 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge / FR | [2004/18] | Mandataire(s) | Cassagne, Philippe M.J. Axalto S.A. 50, avenue Jean Jaurès BP 620 12 92542 Montrouge Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2004/42] | Cassagne, Philippe M.J. Axalto S.A. 50, avenue Jean Jaurès BP 620 12 92542 Montrouge Cedex / FR | ||
Précédent [2004/18] | Gabriel, Franck Schlumberger Systèmes, 50, avenue Jean Jaurès, B.P. 620-12 92542 Montrouge Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 03291241.2 | 23.05.2003 | [2004/18] | Numéro de priorité, date | EP20020292651 | 24.10.2002 Format original publié: EP 02292651 | [2004/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1413980 | Date: | 28.04.2004 | Langue: | EN | [2004/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.01.2004 | Classification | IPC: | G06K19/073, G07F7/10 | [2004/18] | CPC: |
G07F7/1008 (EP,US);
G06F21/34 (EP,US);
G06Q20/341 (EP,US);
G07F7/1083 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2005/03] |
Précédent [2004/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Schutz eines tragbaren Gegenstandes vor 'Denial-of-service' Attacken | [2004/18] | Anglais: | Protection of a portable object against denial of service type attacks | [2004/18] | Français: | Protection d'un objet portable contre des attaques par 'Denial-of-Service' | [2004/18] | Procédure dexamen | 29.10.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/30] | 22.02.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/30] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 06.12.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | BG   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | CZ   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | EE   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | HU   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | RO   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | SI   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | SK   M01   Pas encore payé | 06.12.2004 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 06.12.2004 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPS60181887 ; | [X]US4484067 (OBRECHT WERNER [DE]) [X] 1,3,4,6,7,10,13,14,16 * column 1, line 5 - line 35 * * column 2, line 31 - line 59 * * column 3, line 28 - line 48 * * column 4, line 15 - line 42 * * column 5, line 57 - column 6, line 40 *; | [X]US5559505 (MCNAIR BRUCE E [US]) [X] 1,3-7,10,13-16 * column 1, line 19 - column 2, line 49 * * column 3, line 22 - column 4, line 62 * * figures 2,3 *; | [XA]US5594227 (DEO VINAY [US]) [X] 1-7,10,13-16 * column 1, line 7 - column 2, line 38 * * column 5, line 5 - line 10 * * column 8, line 65 - column 9, line 67 * * figures 4,7 * [A] 8,9,11,12; | [A]EP0809217 (NEC CORP [JP]) [A] 1-16* column 2, line 56 - column 6, line 31 *; | [A]DE19818998 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]) [A] 1-16 * column 1, line 8 - column 3, line 30 *; | [A]US6276604 (PROIDL ADOLF [AT]) [A] 1-16 * column 2, line 51 - column 3, line 63 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860208), vol. 010, no. 034, Database accession no. (P - 427), & JP60181887 A 19850917 (TATEISHI DENKI KK) [X] 1 * abstract * |