EP1491571 - Copolyesterharz und daraus hergestellter Gegenstand [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.11.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 08.12.2010 [2010/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SK CHEMICALS CO., LTD. 600, Jeongja 1-dong Jangan-gu Suwon-si Gyeonggi-do 440-745 / KR | [2008/01] |
Frühere [2005/01] | Für alle benannten Staaten SK CHEMICALS CO., LTD. 600, Jungja 1-dong, Changan-ku Suwon-si, Kyungki-do 440-745 / KR | Erfinder | 01 /
Lee, Myoung-Ryoul 101-2105, LG Apt., Myeongil 1-dong, Gangdong-gu Seoul 134-756 / KR | 02 /
Jeon, Jae-Young 208-2103, Dong-a Apt., Jeongdeunmaneul, Jeongja-do Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463 / KR | 03 /
Park, Sung-Ho 105-205, Injeong Venezia Apt., Yeongmun-ri Pogok-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do 449- / KR | 04 /
Kim, Jong-Ryang 201-1901, LG Village, Geumgok-dong, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 441-704 / KR | [2005/01] | Vertreter | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/01] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04014523.7 | 21.06.2004 | [2005/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20030040782 | 23.06.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2003040782 | KR20040013629 | 27.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2004013629 | [2005/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1491571 | Datum: | 29.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1491571 | Datum: | 02.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.10.2004 | Klassifikation | IPC: | C08G63/668 | [2005/01] | CPC: |
C08G63/668 (EP,US);
Y10T428/13 (EP,US);
Y10T428/1352 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/01] | Erstreckungsstaaten | AL | 10.06.2005 | LT | 10.06.2005 | LV | 10.06.2005 | MK | 10.06.2005 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Copolyesterharz und daraus hergestellter Gegenstand | [2005/01] | Englisch: | Copolyester resin and article using the same | [2005/01] | Französisch: | Résine de copolyester et article à partir de celle-ci | [2005/01] | Prüfungsverfahren | 21.06.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/53] | 03.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.10.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.10.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.01.2008 | BE | 02.01.2008 | CH | 02.01.2008 | CY | 02.01.2008 | CZ | 02.01.2008 | DK | 02.01.2008 | EE | 02.01.2008 | FI | 02.01.2008 | IT | 02.01.2008 | LI | 02.01.2008 | NL | 02.01.2008 | PL | 02.01.2008 | RO | 02.01.2008 | SI | 02.01.2008 | SK | 02.01.2008 | TR | 02.01.2008 | BG | 02.04.2008 | SE | 02.04.2008 | GR | 03.04.2008 | ES | 13.04.2008 | PT | 02.06.2008 | GB | 21.06.2008 | LU | 21.06.2008 | IE | 23.06.2008 | MC | 30.06.2008 | HU | 03.07.2008 | [2010/49] |
Frühere [2010/38] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
TR | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
GB | 21.06.2008 | ||
LU | 21.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 03.07.2008 | ||
Frühere [2010/34] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
GB | 21.06.2008 | ||
LU | 21.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 03.07.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
GB | 21.06.2008 | ||
LU | 21.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/40] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
GB | 21.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/35] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
GB | 21.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/29] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
GB | 21.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/23] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/07] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2008/50] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CZ | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
RO | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/46] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/43] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/42] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
PL | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/39] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Frühere [2008/36] | CH | 02.01.2008 | |
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Frühere [2008/35] | CH | 02.01.2008 | |
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SI | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Frühere [2008/27] | NL | 02.01.2008 | |
SI | 02.01.2008 | ||
Frühere [2008/26] | SI | 02.01.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP0493077 (POLYPLASTICS CO [JP]) [X] 1,2 * page 3, line 7 - line 13; examples 1-3; claims 1-9 * * page 4, line 25 - line 27 * [Y] 3-9; | [Y]EP0741161 (MITSUBISHI RAYON CO [JP]) [Y] 3-9 * page 2, line 1 - line 14; claims 1-16 ** page 5, line 46 - line 49 * |