EP1516802 - Seitenwandsäule eines Omnibusses [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/12] | Tragsäule für ein Karosseriegerippe | ||
[2008/44] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 08.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.2013 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 10.04.2013 [2013/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Dachauer Strasse 667 80995 München / DE | [2005/12] | Erfinder | 01 /
Junginger, Jörg Mittermayrstrasse 17 80796 München / DE | 02 /
Riebeck, Lars Hermann-Stockmann-Strasse 85 85221 Dachau / DE | 03 /
Schöttl, Christoph Ettaler Strasse 12 82061 Neuried / DE | [2005/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04021407.4 | 09.09.2004 | [2005/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20031042842 | 17.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10342842 | [2005/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1516802 | Datum: | 23.03.2005 | Sprache: | DE | [2005/12] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1516802 | Datum: | 31.05.2006 | [2006/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1516802 | Datum: | 31.12.2008 | Sprache: | DE | [2009/01] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP1516802 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | DE | [2013/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2006 | Klassifikation | IPC: | B62D23/00, B62D31/02 | [2005/12] | CPC: |
B62D31/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, IT, PL, SE, TR [2007/11] |
Frühere [2007/06] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, LI | ||
Frühere [2005/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Seitenwandsäule eines Omnibusses | [2008/44] | Englisch: | Side wall pillar of a bus | [2008/44] | Französisch: | Colonne de paroi latéral d'un autobus | [2008/44] |
Frühere [2005/12] | Tragsäule für ein Karosseriegerippe | ||
Frühere [2005/12] | Support pillar for a body skeleton | ||
Frühere [2005/12] | Colonne de support pour une ossature de carrosserie | Prüfungsverfahren | 25.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/02] | 02.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 15.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.10.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.11.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.11.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
30.09.2009
ADMISSIBLE Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE Vertreter des Einsprechenden Stückrad, Björn, et al, et al Daimler AG Intellectual Property Management HPC U800 70546 Stuttgart / DE | [2009/45] | 03.11.2009 | Nr. 01: Hinweis auf Mängel im Einspruch | 19.12.2009 | Nr. 01: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch | 08.01.2010 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 07.05.2010 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 23.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 22.05.2012 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 22.05.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung | 27.06.2012 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 27.06.2012 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 12.11.2012 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 01.02.2013 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0733539 (PORSCHE AG [DE], et al) [Y] 2,3,13 * figures 1,2 *; | [A]DE19644047 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [XY]EP0952067 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [X] 1,5,14,15 * figure 1 * * figure 1 * [Y] 2-4,6-13; | [Y]DE19829832 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [Y] 6-11 * figure . *; | [A]DE19903722 (PORSCHE AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]DE19903724 (PORSCHE AG [DE]) [A] 1* the whole document *; | [A]WO0130638 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1,5 * page 7, line 7 - line 11 *; | [Y]EP1138581 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [Y] 3,4,12 * column 7, line 23 * * column 8, line 2 - line 5 * |