EP1469667 - Appareil terminal réseau qui acquiert des informations de réglage provenant d'un autre appareil terminal réseau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.10.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 29.05.2013 [2013/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [2011/48] |
Précédent [2004/43] | Pour tous les Etats désignés Ricoh Company Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kisono, Masahiro 1-17-6-406, Chuou Ebina-shi, Kanagawa / JP | [2004/43] | Mandataire(s) | Leeming, John Gerard J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2011/48] | Leeming, John Gerard J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2004/43] | Leeming, John Gerard J.A. Kemp & Co., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04252244.1 | 16.04.2004 | [2004/43] | Numéro de priorité, date | JP20030113789 | 18.04.2003 Format original publié: JP 2003113789 | [2004/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1469667 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | [2004/43] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1469667 | Date: | 05.10.2005 | [2005/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1469667 | Date: | 30.11.2011 | Langue: | EN | [2011/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2005 | Classification | IPC: | H04N1/32, H04N1/00 | [2004/43] | CPC: |
H04N1/00312 (EP,US);
H04N1/00209 (EP,US);
H04N1/00244 (EP,US);
H04N1/0097 (EP,US);
H04N1/00973 (EP,US);
H04N1/32101 (EP,US);
H04N1/32512 (EP,US);
H04N1/32529 (EP,US);
H04N1/32776 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL [2006/24] |
Précédent [2004/43] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Netzendgerät welches Einstellungsinformationen eines anderen Netzendgerätes erfasst | [2004/43] | Anglais: | Network terminal apparatus that acquires setting information from another network terminal apparatus | [2004/43] | Français: | Appareil terminal réseau qui acquiert des informations de réglage provenant d'un autre appareil terminal réseau | [2004/43] | Procédure d'examen | 03.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 21.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.10.2011 | Taxe de délivrance payée | 19.10.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.02.2007 | Opposition(s) | 31.08.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 30.11.2011 | NL | 30.11.2011 | ES | 11.03.2012 | [2013/22] |
Précédent [2012/37] | IT | 30.11.2011 | |
NL | 30.11.2011 | ||
Précédent [2012/24] | NL | 30.11.2011 | Citations: | Recherche | JPH11161441 [ ]; | JP2001142814 [ ]; | [A]JPH11161441 (FUJI XEROX CO LTD) [A] 1-15 * abstract *; | [A]EP1081637 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JP2001142814 (FUJITSU LTD) [A] 1-15 * abstract *; | [A]US6313921 (KADOWAKI TOSHIHIRO [JP]) [A] 1-15 * abstract * * figures 10a-10d,12,17,22 * * claims 1-3 * * column 2, line 25 - column 5, line 47 * * column 11, line 20 - column 12, line 59 *; | [A]EP1191450 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0049] * * paragraph [0059] * * paragraph [0062] - paragraph [0063] * * figure 2 *; | [X]US2002097262 (IWASE AKINORI [JP], et al) [X] 1,7,13-15 * abstract * * paragraph [0120] * * paragraph [0185] - paragraph [0188] * * figure 8 * * claims 1-3,19 * | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990930), vol. 1999, no. 11, & JP11161441 A 19990618 (FUJI XEROX CO LTD) [ ] * abstract * | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010309), vol. 2000, no. 22, & JP2001142814 A 20010525 (FUJITSU LTD) [ ] * abstract * | par le demandeur | JPH11161441 | JP2000196801 | US2002097262 |