EP1722121 - Embrayage double hydraulique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.11.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2008 | Demande réputée retirée | publié le 31.12.2008 [2009/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hoerbiger Antriebstechnik GmbH Bernbeurener Strasse 13a 86956 Schongau / DE | [2006/46] | Inventeur(s) | 01 /
De Maziere, Filip Bommelsrede 38B B-9070 Heusden-Destelbergen / BE | [2006/46] | Mandataire(s) | Hager, Thomas Johannes Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/46] | Hager, Thomas Johannes Hoefer & Partner Patentanwälte Gabriel-Max-Strasse 29 81545 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05010078.3 | 09.05.2005 | [2006/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1722121 | Date: | 15.11.2006 | Langue: | EN | [2006/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.2005 | Classification | IPC: | F16D48/02, F16D25/12, F16H61/00 | [2006/46] | CPC: |
F16H61/0031 (EP,US);
F16D25/14 (KR);
F16D25/12 (KR);
F16D25/123 (EP,US);
F16D48/0206 (EP,US);
F16H61/00 (KR);
F16D2048/0239 (EP,US);
F16D2048/0281 (EP,US);
F16D2500/3024 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, SE [2007/29] |
Précédent [2006/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Hydraulische Doppelkupplung | [2006/46] | Anglais: | Hydraulic double clutch | [2006/46] | Français: | Embrayage double hydraulique | [2006/46] | Procédure dexamen | 21.07.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2006 | Requête en examen déposée [2006/46] | 13.09.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 16.05.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 23.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SI, SK, TR | 08.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 19.06.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/01] | 07.08.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 21.06.2007 | BE   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | BG   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | CH   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | CY   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | CZ   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | DK   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | EE   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | ES   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | FI   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | GR   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | HU   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | IE   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | IS   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | LT   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | LU   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | MC   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | NL   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | PL   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | PT   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | RO   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | SI   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | SK   M01   Pas encore payé | 21.06.2007 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0316869 (HINO MOTORS LTD [JP]) [Y] 3-7 * abstract * * page 4, line 39 - page 5, line 10 * * page 6, line 45 - line 48 * * figure 1 *; | [A]US6386170 (IWANO AKIRA [JP], et al) [A] 1 * abstract * * column 1, line 22 - column 2, line 12 ** figure 1 *; | [A]US2003158010 (FIDELER WINFRIED [DE]) [A] 1 * abstract * * paragraphs [0002] , [0003] , [0013] - [0017] * * figure 1 *; | [XY]EP1469235 (BORGWARNER INC [US]) [X] 1,2 * abstract * * paragraphs [0008] , [0009] , [0013] , [0016] , [0030] , [0034] * * figure 1 * [Y] 3-7; | [X]WO2004092618 (NSK LTD [JP], et al) [X] 1,2 * abstract * * page 6, line 11 - page 8, line 3 * * figure 1 * | par le demandeur | EP1195537 |