EP1650068 - Deckel für ein Schiebedachsystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.09.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.09.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.10.2010 [2010/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ArvinMeritor GmbH Albert-Einstein-Strasse 14-20 63128 Dietzenbach / DE | [2006/17] | Erfinder | 01 /
Becher, Thomas Erfurter Strasse 34 63110 Rodgau / DE | 02 /
Böhm, Horst Offenbacher Landstrasse 537 60599 Frankfurt/Main / DE | 03 /
Grimm, Rainer Sachsenhäuser Landwehrweg 225 60588 Frankfurt / DE | [2006/17] | Vertreter | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/02] | Prinz & Partner Patentanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | ||
Frühere [2006/17] | Sties, Jochen Prinz & Partner GbR Patentanwälte Manzingerweg 7 81241 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05013811.4 | 27.06.2005 | [2006/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041050811 | 19.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004050811 | [2006/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1650068 | Datum: | 26.04.2006 | Sprache: | DE | [2006/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1650068 | Datum: | 04.11.2009 | [2009/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.10.2009 | Klassifikation | IPC: | B60J7/02 | [2006/17] | CPC: |
B60J7/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2010/27] |
Frühere [2006/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Deckel für ein Schiebedachsystem | [2006/17] | Englisch: | Panel for sliding roof arrangement | [2006/17] | Französisch: | Panneau pour la construction de toit ouvrant | [2006/17] | Prüfungsverfahren | 05.05.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/43] | 10.06.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2010 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1291217 (WEBASTO VEHICLE SYS INT GMBH [DE]) [A] 1* paragraph [0026]; figure 7 *; | [A]DE10143823 (WEBASTO VEHICLE SYS INT GMBH [DE]) [A] 1 * paragraph [0028] - paragraph [0033]; figures 5,6 *; | [A]DE10253401 (ARVINMERITOR GMBH [DE]) [A] 1 * &US2005/0001457; paragraph [0019] - paragraph [0032]; figures 1-4 * | vom Anmelder | DE10002457 |