EP1605611 - Appareil et système d'observation sous-marin [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.11.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.11.2013 | Demande réputée retirée | publié le 25.12.2013 [2013/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 2-15 Natsushima-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-0061 / JP | [2013/18] |
Précédent [2006/20] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 2-15 Natsushima-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-0061 / JP | |||
Précédent [2006/18] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | ||
Précédent [2005/50] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Fujieda, Tasuku c/o Mitsubishi Denki Kabushiki kai 2-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
Goto, Hideki c/o Mitsubishi Denki Kaisha 2-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 03 /
Asakawa, Kenichi Japan Agency for Marine-Earth Sci 2-15, Natsushima-co Yokosuka-shi Kanagawa 237-0061 / JP | 04 /
Kawaguchi, Katsuyoshi Japan Agency For Marine-Eart 2-15, Natsushima-co Yokosuka-shi Kanagawa 237-0061 / JP | 05 /
Mikada, Hitoshi Japan Agency for Marine-Earth Scie 2-15, Natsushima-co Yokosuka-shi Kanagawa 237-0061 / JP | [2005/50] | Mandataire(s) | Mounteney, Simon James Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2005/50] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05251500.4 | 11.03.2005 | [2005/50] | Numéro de priorité, date | JP20040150630 | 20.05.2004 Format original publié: JP 2004150630 | [2005/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1605611 | Date: | 14.12.2005 | Langue: | EN | [2005/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1605611 | Date: | 09.11.2011 | Langue: | EN | [2011/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.2011 | Classification | IPC: | H04B10/00, H04B10/08 | [2011/45] | CPC: |
H04B10/0777 (EP,US);
H04B10/54 (EP,US);
H04B10/676 (EP,US);
H04B2210/078 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/50] | H04B10/00 | Etats contractants désignés | FR, GB, IT [2012/29] |
Précédent [2005/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Unterwasser-Beobachtungsvorrichtung und Unterwasser-Beobachtungssystem | [2005/50] | Anglais: | Submarine observation appartus and submarine observation system | [2005/50] | Français: | Appareil et système d'observation sous-marin | [2005/50] | Procédure dexamen | 30.03.2005 | Requête en examen déposée [2005/50] | 10.05.2012 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 15.06.2012 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.02.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/52] | 19.08.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.02.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0615358 (AT & T CORP [US]) [Y] 1-3,10-12 * abstract * * figure 1 *; | [A]US5500756 (TSUSHIMA HIDEAKI [JP], et al) [A] 1-15 * abstract ** figure 1 *; | [YA]US6441950 (CHEN CHIEN-JEN [US], et al) [Y] 1-3,10-12 * abstract * * column 3, line 7 - line 21 * * column 4, line 16 - line 47 * * figure 2 * [A] 4-9,13-15; | [E]EP1598958 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [E] 2,5,8,11,14 * abstract * * column 7, line 5 - line 12 * * figure 1 * |