EP1733223 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEURTEILUNG EINER GÜTEKLASSE EINES ZU PRÜFENDEN OBJEKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.12.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 05.01.2011 [2011/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Frühere [2007/08] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Frühere [2007/03] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Für alle benannten Staaten Technische Universität Dresden Mommsenstrasse 13, Dezernat 5, SG 5.4 01062 Dresden / DE | |||
Frühere [2006/51] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung der angewand ten Forschung e.v. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Für alle benannten Staaten Technische Universität Dresden Mommsenstrasse 13, Dezernat 5, SG 5.4 01062 Dresden / DE | Erfinder | 01 /
HENTSCHEL, Dieter Kieler Strasse 20 01109 Dresden / DE | 02 /
TSCHÖPE, Constanze Maystrasse 19 01277 Dresden / DE | 03 /
HOFFMANN, Rüdiger Wieckestrasse 75 01237 Dresden / DE | 04 /
EICHNER, Matthias Steinstrasse 1/710 01069 Dresden / DE | 05 /
WOLFF, Matthias Reichertstrasse 3 02826 Görlitz / DE | [2007/26] |
Frühere [2006/51] | 01 /
HENTSCHEL, Dieter Kieler Strasse 20 01109 Dresden / DE | ||
02 /
TSCHÖPE, Constanze Maystrasse 19 01277 Dresden / DE | |||
03 /
HOFFMANN, Rüdiger Wieckestrasse 75 01237 Dresden / DE | |||
04 /
EICHNER, Matthias Hentigstrasse 1 10318 Berlin / DE | |||
05 /
WOLFF, Matthias Reichertstrasse 3 02826 Görlitz / DE | Vertreter | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/51] | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05737888.7 | 05.04.2005 | [2006/51] | WO2005EP03573 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041023824 | 13.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004023824 | [2006/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005111598 | Datum: | 24.11.2005 | Sprache: | DE | [2005/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1733223 | Datum: | 20.12.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1733223 | Datum: | 16.01.2008 | Sprache: | DE | [2008/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.11.2005 | Klassifikation | IPC: | G01N29/04, G01N29/14, G07C3/14, G05B17/00, G01M7/08, G01N29/44 | [2007/06] | CPC: |
G01N29/449 (EP,US);
G01N29/045 (EP,US);
G01N29/14 (EP,US);
G01N29/30 (EP,US);
G01N29/4445 (EP,US);
G01N29/4472 (EP,US)
|
Frühere IPC [2006/51] | G01N29/04, G01N29/14, G07C3/14, G05B17/00, G01M7/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/51] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEURTEILUNG EINER GÜTEKLASSE EINES ZU PRÜFENDEN OBJEKTS | [2006/51] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR ASSESSING THE QUALITY CLASS OF AN OBJECT TO BE TESTED | [2006/51] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR EVALUER LA CLASSE DE QUALITE D'UN OBJET A TESTER | [2006/51] | Eintritt in die regionale Phase | 08.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.12.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 08.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/51] | 10.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.11.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.11.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 16.01.2008 | CZ | 16.01.2008 | DK | 16.01.2008 | EE | 16.01.2008 | FI | 16.01.2008 | IE | 16.01.2008 | IT | 16.01.2008 | LT | 16.01.2008 | NL | 16.01.2008 | PL | 16.01.2008 | RO | 16.01.2008 | SI | 16.01.2008 | SK | 16.01.2008 | TR | 16.01.2008 | AT | 05.04.2008 | LU | 05.04.2008 | BG | 16.04.2008 | SE | 16.04.2008 | GR | 17.04.2008 | ES | 27.04.2008 | BE | 30.04.2008 | MC | 30.04.2008 | IS | 16.05.2008 | PT | 16.06.2008 | HU | 17.07.2008 | [2011/01] |
Frühere [2010/39] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
IT | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
TR | 16.01.2008 | ||
AT | 05.04.2008 | ||
LU | 05.04.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
BE | 30.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
HU | 17.07.2008 | ||
Frühere [2010/33] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
IT | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
AT | 05.04.2008 | ||
LU | 05.04.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
BE | 30.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2009/48] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
IT | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
AT | 05.04.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
BE | 30.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2009/19] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
BE | 30.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2009/12] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/50] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/48] | DK | 16.01.2008 | |
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/46] | DK | 16.01.2008 | |
FI | 16.01.2008 | ||
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/44] | FI | 16.01.2008 | |
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/42] | FI | 16.01.2008 | |
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
PL | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/39] | FI | 16.01.2008 | |
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
Frühere [2008/36] | FI | 16.01.2008 | |
LT | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
ES | 27.04.2008 | ||
IS | 16.05.2008 | ||
Frühere [2008/27] | NL | 16.01.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5465321 (SMYTH PADHRAIC J [US]) [X] 1-14 * abstract * * column 5, line 31 - column 7, line 25 * * column 14, line 20 - column 27, line 8 *; | [X]US6477485 (RADULOVIC DRAGAN [US], et al) [X] 1-14 * abstract * * column 1, line 36 - column 5, line 5 *; | [X] - WHITNEY D A ET AL, "Multi-scale signal feature processing for automatic, objective vehicle noise and vibration quality analysis", ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, 1995. ICASSP-95., 1995 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DETROIT, MI, USA 9-12 MAY 1995, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19950509), vol. 5, ISBN 0-7803-2431-5, pages 2959 - 2962, XP010151965 [X] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.1995.479466 | [A] - WOLFERTSTETTER F ET AL, "Structured Markov models for speech recognition", ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, 1995. ICASSP-95., 1995 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DETROIT, MI, USA 9-12 MAY 1995, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19950509), vol. 1, ISBN 0-7803-2431-5, pages 544 - 547, XP010625290 [A] 1,13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.1995.479649 | [PX] - TSCHOPE C ET AL, "Classification of non-speech acoustic signals using structure models", ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, 2004. PROCEEDINGS. (ICASSP '04). IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MONTREAL, QUEBEC, CANADA 17-21 MAY 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040517), vol. 5, ISBN 0-7803-8484-9, pages 653 - 656, XP010719013 [PX] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2004.1327195 | [A] - LAU H Y K, "A hidden Markov model-based assembly contact recognition system", MECHATRONICS, PERGAMON PRESS, OXFORD, GB, (200310), vol. 13, no. 8-9, ISSN 0957-4158, pages 1001 - 1023, XP004432028 [A] 1,13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0957-4158(03)00012-6 |