EP1952534 - COMMUTATEUR DE FREQUENCE RADIO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): BG | publié le 16.10.2013 [2013/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KMW Inc. 65, Youngchon-ri, Tongtan-myon Hwasong-shi Kyonggi-do 445-813 / KR | [2008/32] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Duk-Yong 263-41, Gomae-ri, Giheung-eup Yongin-si Gyeonggi-do 449-901 / KR | [2008/32] | Mandataire(s) | Seitz, Holger Fritz Karl Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Seitz, Holger Fritz Karl Exter Polak & Charlouis B.V. P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05819127.1 | 30.11.2005 | [2008/32] | WO2005KR04068 | Numéro de priorité, date | KR20050106689 | 08.11.2005 Format original publié: KR 20050106689 | [2008/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007055436 | Date: | 18.05.2007 | Langue: | EN | [2007/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1952534 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1952534 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | EN | [2010/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 18.05.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.10.2008 | Classification | IPC: | H03K17/76, H04B1/44 | [2008/48] | CPC: |
H03K17/76 (EP,US);
H03K17/00 (KR);
H01P1/15 (EP,US);
H03K17/74 (KR)
|
Précédent IPC [2008/32] | H03K17/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/32] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HOCHFREQUENZSCHALTER | [2008/32] | Anglais: | RADIO FREQUENCY SWITCH | [2008/32] | Français: | COMMUTATEUR DE FREQUENCE RADIO | [2008/32] | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2008 | Taxe nationale de base payée | 26.03.2008 | Taxe de recherche payée | 26.03.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.03.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/32] | 30.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.07.2010 | Taxe de délivrance payée | 26.07.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.09.2010 | BE | 08.09.2010 | CY | 08.09.2010 | CZ | 08.09.2010 | DK | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | FI | 08.09.2010 | IT | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | NL | 08.09.2010 | PL | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | SK | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | CH | 30.11.2010 | FR | 30.11.2010 | IE | 30.11.2010 | LI | 30.11.2010 | LU | 30.11.2010 | MC | 30.11.2010 | BG | 08.12.2010 | GB | 08.12.2010 | GR | 09.12.2010 | ES | 19.12.2010 | IS | 08.01.2011 | PT | 10.01.2011 | HU | 09.03.2011 | DE | 31.05.2011 | [2013/42] |
Précédent [2013/31] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
LU | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GB | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
DE | 31.05.2011 | ||
Précédent [2012/47] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
LU | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GB | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
Précédent [2012/44] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
LU | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GB | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
Précédent [2012/42] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GB | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
HU | 09.03.2011 | ||
Précédent [2012/41] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
BG | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GB | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2012/01] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GB | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
FR | 30.11.2010 | ||
IE | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/23] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
Précédent [2011/16] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
Précédent [2011/13] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/12] | AT | 08.09.2010 | |
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/08] | AT | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | Citations: | Recherche | [A]US5047829 (SEYMOUR DAVID J [US], et al) [A] 1,8 * figures 2-4 *; | [A]US5257411 (MINASI DAVID H [US]) [A] 1,8* figure 3 *; | [A]WO9613101 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1,8 * figures 1,2 * | Recherche internationale | [A]JPH10256937 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]KR20020044827 (KIM DONG WOO [KR]); | [A]US6591086 (PLEASANT WAYNE E [US]); | [A]KR20040002179 (LG ELECTRONICS INC) |