EP1852568 - Dispositif pour raccorder un actionneur de battant de porte oscillante à un poteau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.09.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2010 | Changement - mandataire | publié le 26.05.2010 [2010/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Prastel SPA Via del Vetraio 7 40138 Bologna / IT | [2007/45] | Inventeur(s) | 01 /
Celani, Luigi Viale dei Romagnoli 981 00119 Ostia Antica (Roma) / IT | [2007/45] | Mandataire(s) | Barberi, Vittorio, et al Studio Brevetti Barberi S.r.l. Viale Europa, 101 50126 Firenze / IT | [2010/21] |
Précédent [2009/21] | Barberi, Vittorio, et al Studio Brevetti Barberi S.r.l. Viale G. Matteotti 1 50121 Firenze / IT | ||
Précédent [2009/11] | Barberi, Vittorio, et al Studio Brevetti Barberi S.r.l. Viale G. Matteotti, 1 40121 Firenze / IT | ||
Précédent [2007/45] | Barberi, Vittorio STUDIO BREVETTI BARBERI S.r.l. Via A. Manzoni, 23 50121 Firenze / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07015332.5 | 10.12.2003 | [2007/45] | Numéro de priorité, date | IT2002MI02656 | 17.12.2002 Format original publié: IT MI20022656 | IT2003MI00251 | 12.02.2003 Format original publié: IT MI20030251 | [2007/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1852568 | Date: | 07.11.2007 | Langue: | EN | [2007/45] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1852568 | Date: | 05.11.2008 | [2008/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.10.2008 | Classification | IPC: | E05F15/12 | [2007/45] | CPC: |
E05F15/622 (EP);
E05F15/616 (EP);
E05Y2201/214 (EP);
E05Y2201/244 (EP);
E05Y2201/434 (EP);
E05Y2201/706 (EP);
E05Y2600/32 (EP);
E05Y2600/33 (EP);
E05Y2600/626 (EP);
E05Y2800/232 (EP);
E05Y2800/25 (EP);
E05Y2800/426 (EP);
E05Y2900/40 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | [2009/28] |
Précédent [2007/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Verbindung eines Aktuators eines Swing-Gate-Blattes mit einem Pfosten | [2007/46] | Anglais: | Device for connecting an actuator of a leaf of a swing gate to a post | [2007/45] | Français: | Dispositif pour raccorder un actionneur de battant de porte oscillante à un poteau | [2007/45] |
Précédent [2007/45] | Vorrichtung zur Verbindung eines Aktuators eines Blattes eines Swing-Gate mit einem Pfosten | Procédure dexamen | 07.05.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/44] | 12.06.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/44] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP03028344.4 / EP1431498 | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2209062 (DONOGHUE DECLAN WILLIAM O) [A] 2* page 8, paragraph 4 - page 9, paragraph 3; figure 1 *; | [XA]DE29700583U (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1 * figures 1-3; claims 1,5,6 * [A] 2-4 |