EP1865708 - Appareil de traitement de diffusion sur un câble ouvert et son procédé de contrôle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.05.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.05.2010 | Demande réputée retirée | publié le 23.06.2010 [2010/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | [N/P] |
Précédent [2007/50] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Doo-hee No. 104, 1242-7, Maetan-3 dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Nam, Kyung-chul Shinmyung 2-danji Apt. No. 203-1706,Yeongtong-dong Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Kim, Mun-seok One Room No. 201, 1039-13 Yeongtong-dong Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | [2007/50] | Mandataire(s) | Perkins, Dawn Elizabeth, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | [2007/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07108696.1 | 22.05.2007 | [2007/50] | Numéro de priorité, date | KR20060051942 | 09.06.2006 Format original publié: KR 20060051942 | [2007/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1865708 | Date: | 12.12.2007 | Langue: | EN | [2007/50] | Classification | IPC: | H04N5/00 | [2007/50] | CPC: |
H04H20/26 (EP,US);
H04N7/10 (KR);
H04N21/426 (EP,US);
H04N21/4384 (EP,US);
H04N21/4433 (EP,US);
H04N5/50 (EP,US);
H04N21/4345 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Verarbeitung einer Rundfunkübertragung über ein offenes Kabel und Steuerungsverfahren dafür | [2007/50] | Anglais: | Open cable broadcast processing apparatus and control method thereof | [2007/50] | Français: | Appareil de traitement de diffusion sur un câble ouvert et son procédé de contrôle | [2007/50] | Procédure dexamen | 22.05.2007 | Requête en examen déposée [2007/50] | 01.12.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/25] | 13.01.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/25] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2009 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |