EP2032994 - MIKROMECHANISCHER BESCHLEUNIGUNGSSENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.03.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.04.2012 [2012/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2009/11] | Erfinder | 01 /
OHL, Christian Stieglitzweg 8/2 72793 Pfullingen / DE | 02 /
EMMERICH, Harald Lochenstr. 14 72127 Kusterdingen / DE | 03 /
FREY, Volker Bismarckstrasse 16 72072 Tuebingen / DE | 04 /
WOLFMAYR, Holger Hohe Str. 34 72793 Pfullingen / DE | [2009/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07727925.5 | 10.04.2007 | [2009/11] | WO2007EP53457 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061026880 | 09.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006026880 | [2009/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007141070 | Datum: | 13.12.2007 | Sprache: | DE | [2007/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2032994 | Datum: | 11.03.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.12.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.02.2008 | Klassifikation | IPC: | G01P15/08, G01P15/125 | [2009/11] | CPC: |
G01P15/125 (EP,US);
B81B3/0051 (EP,US);
G01P15/0802 (EP,US);
B81B2201/0235 (EP,US);
G01P2015/0831 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2009/27] |
Frühere [2009/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIKROMECHANISCHER BESCHLEUNIGUNGSSENSOR | [2009/11] | Englisch: | MICROMECHANICAL ACCELERATION SENSOR | [2009/11] | Französisch: | CAPTEUR D'ACCÉLÉRATION MICROMÉCANIQUE | [2009/11] | Eintritt in die regionale Phase | 09.01.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.01.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.01.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.01.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/11] | 10.01.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 17.02.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 01.11.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/17] | 05.12.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2011 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3824695 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [A] 1* figure 1 *; | [X]US2004160232 (YUE AIWU [US], et al) [X] 1,6 * paragraphs [0001] - [0006] - [0040] , [0041] , [0053] - [0056]; figure 3 *; | [X]US6935175 (ESKRIDGE MARK H [US], et al) [X] 1,6 * column 7, line 37 - column 8, line 44; figures 2,3 * |