EP2010668 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUR EFFIZIENTEN SAMMLUNG VON EINZELNEN ZELLEN UND ZELLKOLONIEN SOWIE ZUR SCHNELLEN ERZEUGUNG STABILER TRANSFEKTANTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.03.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.04.2011 [2011/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | [N/P] |
Frühere [2009/02] | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 5th Floor Oakland, CA 94607-5200 / US | Erfinder | 01 /
ALLBRITTON, Nancy 907 Greenwood Road Chapel Hill, NC 27514-3912 / US | 02 /
SIMS, Christopher E. 907 Greenwood Road Chapel Hill, NC 27514-3912 / US | 03 /
WANG, Yuli 428 Stanford Court Irvine, California 92617 / US | 04 /
BACHMAN, Mark 28 Perkins Court Irvine, California 92617 / US | 05 /
LI, Guann-Pyng 20 Young Court Irvine, California 92617 / US | 06 /
STANBRIDGE, Eric 501 Seaward Road Corona Del Mar, California 92625 / US | [2009/11] |
Frühere [2009/10] | 01 /
ALLBRITTON, Nancy 22 Virgil Court Irvine, California 92617 / US | ||
02 /
SIMS, Christopher E. 907 Greenwood Road Chapel Hill, NC 27514-3912 / US | |||
03 /
WANG, Yuli 428 Stanford Court Irvine, California 92617 / US | |||
04 /
BACHMAN, Mark 28 Perkins Court Irvine, California 92617 / US | |||
05 /
LI, Guann-Pyng 20 Young Court Irvine, California 92617 / US | |||
06 /
STANBRIDGE, Eric 501 Seaward Road Corona Del Mar, California 92625 / US | |||
Frühere [2009/02] | 01 /
ALLBRITTON, Nancy 22 Virgil Court Irvine, California 92617 / US | ||
02 /
SIMS, Christopher E. 22 Virgil Court Irvine, California 92617 / US | |||
03 /
WANG, Yuli 428 Stanford Court Irvine, California 92617 / US | |||
04 /
BACHMAN, Mark 28 Perkins Court Irvine, California 92617 / US | |||
05 /
LI, Guann-Pyng 20 Young Court Irvine, California 92617 / US | |||
06 /
STANBRIDGE, Eric 501 Seaward Road Corona Del Mar, California 92625 / US | Vertreter | Baker, Colin John Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2009/02] | Baker, Colin John Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07797210.7 | 06.04.2007 | [2009/02] | WO2007US66171 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060744577P | 10.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 744577 P | US20060744579P | 10.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 744579 P | [2009/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007118208 | Datum: | 18.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/42] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2010668 | Datum: | 07.01.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.10.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.11.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.2009 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/24 | [2009/02] | CPC: |
G01N1/286 (EP,US);
C12Q1/24 (KR);
B01L3/5085 (EP,US);
C12M23/12 (EP,US);
C12M47/04 (EP,US);
C12Q1/02 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR EFFIZIENTEN SAMMLUNG VON EINZELNEN ZELLEN UND ZELLKOLONIEN SOWIE ZUR SCHNELLEN ERZEUGUNG STABILER TRANSFEKTANTEN | [2009/02] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR EFFICIENT COLLECTION OF SINGLE CELLS AND COLONIES OF CELLS AND FAST GENERATION OF STABLE TRANSFECTANTS | [2009/02] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR LE RECUEIL EFFICACE DE CELLULES UNIQUES ET DE COLONIES DE CELLULES ET LA FORMATION RAPIDE DE TRANSFECTANTS STABLES | [2009/02] | Eintritt in die regionale Phase | 07.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.11.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 07.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/02] | 09.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.11.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/17] | 10.12.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2009 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   25.06.2009 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO03035824 (UNIV BAR ILAN [IL], et al) [X] 1-16 * page 12, line 14 - page 13, line 8 * * page 14, lines 2-4 * * page 14, lines 12-20 * * page 20, line 21 - page 21, line 8 *; | [X]WO9729355 (P A L M GMBH [DE], et al) [X] 1-16 * the whole document *; | [X] - JASON A BARRON ET AL, "Laser Printing of Single Cells: Statistical Analysis, Cell Viability, and Stress", ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS-PLENUM PUBLISHERS, NE, (20050201), vol. 33, no. 2, ISSN 1573-9686, pages 121 - 130, XP019272899 [X] 1-16 * the whole document * | [Y] - LANGER ET AL, "Live cell catapulting and recultivation does not change the karyotype of HCT116 tumor cells", CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING, NEW YORK, NY, US, (20050901), vol. 161, no. 2, ISSN 0165-4608, pages 174 - 177, XP005027560 [Y] 1-16 * the whole document * | [Y] - STICH M ET AL, "Live Cell Catapulting and Recultivation", PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE, GUSTAV FISCHER, STUTTGART, DE, (20030101), vol. 199, no. 6, ISSN 0344-0338, pages 405 - 409, XP004959004 [Y] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1078/0344-0338-00437 | Internationale Recherche | [X]US6090919 (CORMACK BRENDAN P [US], et al); | [X]US2001006815 (RABBANI ELAZAR [US], et al) | [X] - WATSON J.D., Molecular Biology of the Gene, MENLO PARK, CALIFORNIA, USA, W.A. BENJAMIN, INC., (1976), vol. 3RD ED., page 62 | [X] - ZOELLER ET AL., "Strategies for isolating somatic cell mutants defective in lipid biosynthesis", METHODS IN ENZYMOLOGY, (1992), vol. 209, pages 34 - 51, XP008131282 |