EP2104782 - ABGASREINIGUNGSANLAGE FÜR MAGERMOTOREN UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN DER ANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.12.2010 [2010/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Umicore AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang / DE | [2009/40] | Erfinder | 01 /
ECKHOFF, Stephan Siedlungstrasse 14a 63755 Alzenau / DE | 02 /
GOEBEL, Ulrich Rathausstrasse 14 65795 Hattersheim / DE | 03 /
PHILIPP, Susanne Karolinerweg 32 63128 Dietzenbach / DE | 04 /
MUELLER, Wilfried Auf der Warte 21 61184 Karben / DE | 05 /
KREUZER, Thomas Philipp-Reis-Strasse 13 61184 Karben / DE | [2009/41] |
Frühere [2009/40] | 01 /
ECKHOFF, Stephan Siedlungstrasse 14a 63755 Alzenau / DE | ||
02 /
GOEBEL, Ulrich Rathausstrasse 14 65795 Hattersheim / DE | |||
03 /
PHILIPP, Susanne Karolinerweg 2 63128 Dietzenbach / DE | |||
04 /
MUELLER, Wilfried Auf der Warte 21 61184 Karben / DE | |||
05 /
KREUZER, Thomas Philipp-Reis-Strasse 13 61184 Karben / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07857042.1 | 21.12.2007 | [2009/40] | WO2007EP11319 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20060026858 | 23.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 06026858 | [2009/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008077602 | Datum: | 03.07.2008 | Sprache: | DE | [2008/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2104782 | Datum: | 30.09.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.07.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.07.2008 | Klassifikation | IPC: | F02D41/02, F02D41/34, F01N3/08 | [2009/40] | CPC: |
F01N3/0814 (EP,US);
F01N3/20 (KR);
F01N13/009 (EP,US);
F01N13/0097 (EP,US);
F01N13/011 (EP,US);
F01N3/08 (KR);
F01N3/0842 (EP,US);
F01N3/0871 (EP,US);
F01N3/2073 (EP,US);
F02D41/0082 (EP,US);
F02D41/02 (KR);
F02D41/0275 (EP,US);
F02D41/34 (KR);
F01N2570/18 (EP,US);
F01N2610/03 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABGASREINIGUNGSANLAGE FÜR MAGERMOTOREN UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN DER ANLAGE | [2009/40] | Englisch: | EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM FOR LEAN ENGINES AND METHOD FOR OPERATING THE SYSTEM | [2009/40] | Französisch: | INSTALLATION D'ÉPURATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEURS À MÉLANGE PAUVRE ET PROCÉDÉ DE MISE EN UVRE DE L'INSTALLATION | [2009/40] | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/40] | 05.10.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.06.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/48] | 13.07.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DX]WO2004020807 (ENGELHARD CORP [US]) [DX] 1-7 * abstract *; | [DA]WO2006008625 (EATON CORP [US], et al) [DA] 1,2,4 * page 10, paragraph L; figure 4 *; | [A]WO2004090296 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE], et al) [A] 1,2 * page 16, paragraph 2; figure 1; claim 4 *; | [A]US6732507 (STANGLMAIER RUDOLF H [US], et al) [A] 1 * column 4, line 37 - line 57; figure . *; | [A]EP1617051 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [A] 3 * paragraph [0053] - paragraph [0054]; figure 1 *; | [A]WO2004029439 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 4 * page 5, line 12 - line 28; figure . * | Prüfung | WO2004061278 |