EP2055515 - Système de chauffage de l'habitacle d'un véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.04.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.04.2012 | Rejet de la demande | publié le 09.05.2012 [2012/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES S.A. Route de Gisy 78140 Vélizy Villacoublay / FR | [2009/19] | Inventeur(s) | 01 /
Robin, Jean-François 49 A rue des Chantiers 78000 Versailles / FR | 02 /
Le Lievre, Armel 21, sentier des Tribouillards 78360 Montesson / FR | 03 /
Dumoulin, Pierre 38, rue veuve Lacroix 92250 La Garonne Colombes / FR | [2009/19] | Mandataire(s) | Ménès, Catherine PSA Automobiles SA VPIB - LG081 18 rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | [N/P] |
Précédent [2009/19] | Ménès, Catherine Peugeot Citroën Automobiles SA PI (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne-Colombes / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 08166096.1 | 08.10.2008 | [2009/19] | Numéro de priorité, date | FR20070058681 | 30.10.2007 Format original publié: FR 0758681 | [2009/19] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2055515 | Date: | 06.05.2009 | Langue: | FR | [2009/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.11.2008 | Classification | IPC: | B60H1/20 | [2009/19] | CPC: |
B60H1/20 (EP);
F01N3/00 (EP);
F01N5/02 (EP);
Y02T10/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/19] | Titre | Allemand: | Heizsystem für Innenraum eines Kraftfahrzeugs | [2009/19] | Anglais: | System for heating an automobile passenger compartment | [2009/19] | Français: | Système de chauffage de l'habitacle d'un véhicule automobile | [2009/19] | Procédure dexamen | 22.09.2009 | Requête en examen déposée [2009/44] | 21.10.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.2011 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2012/19] | 02.12.2011 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2012/19] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.10.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]DE4208621 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [X] 1-7,9 * the whole document * [Y] 8; | [Y]DE4340463 (WEBASTO THERMOSYSTEME GMBH [DE]) [Y] 8 * column 8, line 15 - line 25 *; | [A]US6318077 (CLAYPOLE GEORGE M [US], et al) [A] 1,9 * abstract *; | [A]FR2855562 (VALEO CLIMATISATION [FR]) [A] 1,9 * abstract *; | [DA]FR2766763 (INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]) [DA] 1,9 * abstract * | par le demandeur | FR2766763 |