EP2238151 - DÉRIVÉ DE 17-HYDROXY-19-NOR-21-ACIDE CARBOXYLIQUE-STÉROÏDE -LACTONE, SON UTILISATION, ET MÉDICAMENTS CONTENANT LE DÉRIVÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.11.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.11.2016 | Demande réputée retirée | publié le 28.12.2016 [2016/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim / DE | [2012/39] |
Précédent [2011/34] | Pour tous les Etats désignés Bayer Pharma Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13353 Berlin / DE | ||
Précédent [2010/41] | Pour tous les Etats désignés Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13353 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
KLAR, Ulrich Isgrimsteig 8a 13503 Berlin / DE | 02 /
KUHNKE, Joachim Schulstrasse 16 14482 Potsdam / DE | 03 /
BOHLMANN, Rolf Kühler Weg 6a 14055 Berlin / DE | 04 /
HÜBNER, Jan Alice-und-Hella-Hirsch-Ring 14 10317 Berlin / DE | 05 /
RING, Sven Ziegenhainer Oberweg 3 07749 Jena / DE | 06 /
FRENZEL, Thomas Wingertstrasse 2c 65719 Hofheim / DE | 07 /
MENGES, Frederik Uzesring 53 69198 Schriesheim / DE | 08 /
BORDEN, Steffen Ackerstrasse 80 13355 Berlin / DE | 09 /
MUHN, Hans, Peter Markgrafenstrasse 61 13465 Berlin / DE | 10 /
PRELLE, Katja Laurinsteig 31 13465 Berlin / DE | [2010/41] | Mandataire(s) | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [N/P] | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Creative Campus Monheim Alfred-Nobel-Straße 10 DE-40789 Monheim / DE | ||
Précédent [2013/01] | BIP Patents Creative Campus Monheim Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim / DE | ||
Précédent [2012/39] | Bayer Intellectual Property GmbH Creative Campus Monheim Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08868806.4 | 23.12.2008 | [2010/41] | WO2008EP11159 | Numéro de priorité, date | DE20071063503 | 29.12.2007 Format original publié: DE102007063503 | [2010/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009083266 | Date: | 09.07.2009 | Langue: | DE | [2009/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2238151 | Date: | 13.10.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 09.07.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.07.2009 | Classification | IPC: | C07J53/00, A61P5/34, A61K31/585 | [2010/41] | CPC: |
C07J53/00 (EP,US);
A61P15/00 (EP);
A61P15/12 (EP);
A61P15/18 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P5/26 (EP);
A61P5/30 (EP);
A61P5/34 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/41] | Titre | Allemand: | 17-HYDROXY-19-NOR-21-CARBONSÄURE-STEROID Y-LACTON-DERIVAT, DESSEN VERWENDUNG UND DAS DERIVAT ENTHALTENDE ARZNEIMITTEL | [2010/41] | Anglais: | 17-HYDROXY-19-NOR-21-CARBOXYLIC ACID-STEROID -LACTONE DERIVATIVE, USE THEREOF, AND MEDICAMENT CONTAINING THE DERIVATIVE | [2010/41] | Français: | DÉRIVÉ DE 17-HYDROXY-19-NOR-21-ACIDE CARBOXYLIQUE-STÉROÏDE -LACTONE, SON UTILISATION, ET MÉDICAMENTS CONTENANT LE DÉRIVÉ | [2010/41] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2010 | Taxe nationale de base payée | 29.07.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.07.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/41] | 07.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.09.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.04.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.01.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.09.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/52] | 18.08.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.09.2011 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 16.01.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.01.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.02.2013 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 17.04.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.04.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.05.2012 | Décision envoyée | 07.01.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.01.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 25.01.2011 | Décision envoyée | 07.01.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.01.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 25.01.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]US2918463 (CELLA JOHN A) [YD] 1-29 * column 2, line 20 - line 25 * * example 2 *; | [A]DE3022337 (SCHERING AG [DE]) [A] * the whole document *; | [A]DE4447401 (SCHERING AG [DE]) [A] * the whole document *; | [YD]WO2006072467 (SCHERING AG [DE], et al) [YD] 1-29 * the whole document * |