EP2154403 - Tuyau flexible doté d'un aspect métallisé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.08.2013 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2013 | Retrait de la demande | publié le 02.10.2013 [2013/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FITT S.p.A Via Piave 8 36066 Sandrigo (Vicenza) / IT | [N/P] |
Précédent [2010/07] | Pour tous les Etats désignés FITT SPA Via Piave 8 36066 Sandrigo (Vicenza) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Mezzalira, Alessandro Via Guarniere, 24 36066 Ancignano di Sandrigo (VI) / IT | [2010/07] | Mandataire(s) | Autuori, Angelo, et al Eureka IP Consulting Via Monte Cengio, 32 36100 Vicenza / IT | [N/P] |
Précédent [2011/29] | Autuori, Angelo, et al EUREKA IP Consulting Borgo Santa Lucia, 31 36100 Vicenza / IT | ||
Précédent [2010/42] | Maroscia, Antonio, et al Maroscia & Associati Contrà Porti, 21 36100 Vicenza / IT | ||
Précédent [2010/07] | Pajola, Stefano Maroscia & Associati Srl Contrà Porti, 21 36100 Vicenza / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 09010048.8 | 04.08.2009 | [2010/07] | Numéro de priorité, date | IT2008VI00188 | 05.08.2008 Format original publié: IT VI20080188 | [2010/07] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2154403 | Date: | 17.02.2010 | Langue: | EN | [2010/07] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2154403 | Date: | 27.07.2011 | [2011/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.2011 | Classification | IPC: | B32B17/12, B32B27/20, // B32B1/08, B32B27/12, F16L11/08, F16L11/12 | [2013/25] | CPC: |
F16L11/083 (EP);
B32B1/08 (EP);
B32B27/12 (EP);
B32B27/20 (EP);
B32B27/302 (EP);
B32B27/304 (EP);
B32B27/308 (EP);
B32B27/32 (EP);
B32B27/34 (EP);
B32B27/36 (EP);
B32B27/365 (EP);
B32B5/026 (EP);
F16L11/124 (EP);
B32B2264/105 (EP);
B32B2307/412 (EP);
B32B2597/00 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2010/07] | F16L11/08, F16L11/12, B32B1/08, B32B27/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/07] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Flexibler Schlauch mit Metallischem Aspekt | [2013/25] | Anglais: | Flexible hose having metallized look | [2010/07] | Français: | Tuyau flexible doté d'un aspect métallisé | [2010/07] |
Précédent [2010/07] | Flexibler Schlauch mit metallischem Aspekt | Procédure d'examen | 21.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.01.2012 | Requête en examen déposée [2012/09] | 28.08.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO02076734 (PARKER HANNIFIN CORP [US]) [X] 1,2,6,8,11,12 * page 8, line 6 - page 9, line 21 * * page 12, lines 3-13 * * page 13, lines 9-26 * * figure - * [I] 3-5,7,9,10,13; | [XI]WO03089829 (PARKER HANNIFIN CORP [US]) [X] 1,2,4-6,8,11 * page 13, line 27 - page 14, line 14 * * page 15, line 3 - page 16, line 7 * * figure - * [I] 3,13; | [AD]US5555913 (WAIDELE ARMIN [DE], et al) [AD] 1-12 * the whole document * | par le demandeur | DE19511216 | US5555913 | US2006070780 | EP0623776 | EP0960297 | IT270776 |