EP2257335 - SYSTÈMES, APPAREILS ET PROCÉDÉS POUR DIFFÉRENCIER ENTRE DE MULTIPLES FILS IMPLANTÉS CHEZ UN PATIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.02.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2017 | Demande réputée retirée | publié le 22.03.2017 [2017/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Boston Scientific Neuromodulation Corporation 25155 Rye Canyon Loop Valencia, CA 92355 / US | [2010/49] | Inventeur(s) | 01 /
CHINN, Kenny, Kinyen 29942 Crawford Pl. Castaic CA 91384 / US | 02 /
MOFFITT, Michael, A. 28132 Castillo Lane Valencia CA 91354 / US | 03 /
MEADOWS, Paul, M. 1854 Los Encinos Avenue Glendale CA 91208-2240 / US | [2010/49] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/49] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09719410.4 | 09.03.2009 | [2010/49] | WO2009US36526 | Numéro de priorité, date | US20080035540P | 11.03.2008 Format original publié: US 35540 P | [2010/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009114468 | Date: | 17.09.2009 | Langue: | EN | [2009/38] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2257335 | Date: | 08.12.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.09.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.12.2009 | Classification | IPC: | A61N1/05, A61B17/34 | [2010/49] | CPC: |
A61N1/05 (EP,US);
A61B2017/320056 (EP,US);
A61N1/372 (EP,US);
A61N1/3752 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/49] | Titre | Allemand: | SYSTEME, GERÄTE UND VERFAHREN ZUR DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN MEHREREN IN EINEM PATIENTEN IMPLANTIERTEN LEITUNGEN | [2010/49] | Anglais: | SYSTEMS, APPARATUSES, AND METHODS FOR DIFFERENTIATING BETWEEN MULTIPLE LEADS IMPLANTED WITHIN A PATIENT | [2010/49] | Français: | SYSTÈMES, APPAREILS ET PROCÉDÉS POUR DIFFÉRENCIER ENTRE DE MULTIPLES FILS IMPLANTÉS CHEZ UN PATIENT | [2010/49] | Entrée dans la phase régionale | 08.10.2010 | Taxe nationale de base payée | 08.10.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.10.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.10.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.10.2010 | Requête en examen déposée [2010/49] | 01.10.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/12] | 10.11.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2016 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2003040784 (PASTERNAK SCOTT VINCENT [US], et al) [Y] 1-6,12-14 * paragraphs [0003] , [0009] , [0018] , [0019] *; | [Y]WO03035173 (OSCOR INC [US]) [Y] 1-18 * abstract * * figures 3-5; claim 1 *; | [Y]US2004059348 (GESKE JEFF B [US], et al) [Y] 4-11,15-18 * paragraphs [0001] , [0050] , [0051] , [0056] *; | [X]WO2005028025 (ADVANCED BIONICS CORP [US]) [X] 12-14 * abstract * * paragraphs [0001] , [0015] * * paragraphs [0017] - [0019] * * paragraphs [0038] - [0040] *; | [A]WO2007115198 (ADVANCED NEUROMODULATION SYS [US], et al) [A] 1,2,12* paragraphs [0055] , [0056] *; | [A]WO2008017059 (MEDTRONIC INC [US], et al) [A] 1,2,4-12,16-18 * abstract * * page 5, line 29 - page 7, line 20 * * page 10, line 26 - page 11, line 4 * |