EP2301314 - GEHÄUSE MIT INTEGRIERTEM WÄRMEDOCHT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schneider Electric USA, Inc. 1415 S. Roselle Road Palatine, Illinois 60067 / US | [2011/13] | Erfinder | 01 /
GREER, David, R. 615 White Oak Flat Road Charlotte, TN 37036 / US | 02 /
FARAGO, Jeffrey, J. 100 Oakland Hills Drive Franklin, TN 37069 / US | [2011/13] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/04] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2011/13] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09770793.9 | 18.06.2009 | [2011/13] | WO2009US47729 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080163271 | 27.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 163271 | [2011/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009158259 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2301314 | Datum: | 30.03.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2301314 | Datum: | 21.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.12.2009 | Klassifikation | IPC: | H05K7/20, H01L23/00 | [2011/13] | CPC: |
H05K7/20445 (EP,US);
H05K7/20409 (EP,US);
H01F27/025 (EP,US);
H01F27/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEHÄUSE MIT INTEGRIERTEM WÄRMEDOCHT | [2011/13] | Englisch: | ENCLOSURE WITH INTEGRATED HEAT WICK | [2011/13] | Französisch: | ENCEINTE ÉQUIPÉE D'UN ÉVACUATEUR DE CHALEUR | [2011/13] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/13] | 13.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.07.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.07.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 22.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2011 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   10.10.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.06.2009 | AT | 21.01.2015 | BE | 21.01.2015 | CY | 21.01.2015 | CZ | 21.01.2015 | DK | 21.01.2015 | EE | 21.01.2015 | ES | 21.01.2015 | FI | 21.01.2015 | HR | 21.01.2015 | IT | 21.01.2015 | LT | 21.01.2015 | LV | 21.01.2015 | MC | 21.01.2015 | MK | 21.01.2015 | MT | 21.01.2015 | NL | 21.01.2015 | PL | 21.01.2015 | PT | 21.01.2015 | RO | 21.01.2015 | SE | 21.01.2015 | SI | 21.01.2015 | SK | 21.01.2015 | TR | 21.01.2015 | BG | 21.04.2015 | NO | 21.04.2015 | GR | 22.04.2015 | IS | 21.05.2015 | GB | 18.06.2015 | IE | 18.06.2015 | LU | 18.06.2015 | CH | 30.06.2015 | FR | 30.06.2015 | LI | 30.06.2015 | [2018/34] |
Frühere [2018/30] | HU | 18.06.2009 | |
AT | 21.01.2015 | ||
BE | 21.01.2015 | ||
CY | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
MK | 21.01.2015 | ||
MT | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
TR | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 18.06.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2017/40] | HU | 18.06.2009 | |
AT | 21.01.2015 | ||
BE | 21.01.2015 | ||
CY | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
MT | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
TR | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 18.06.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 21.01.2015 | |
BE | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
MT | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 18.06.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 21.01.2015 | |
BE | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 18.06.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 21.01.2015 | |
BE | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 18.06.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/23] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 18.06.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/20] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
IE | 18.06.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
Frühere [2016/11] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
LU | 18.06.2015 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 21.01.2015 | |
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 21.01.2015 | |
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 21.01.2015 | |
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 21.01.2015 | |
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | ES | 21.01.2015 | |
LT | 21.01.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 21.01.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]DE4224720 (DUERRWAECHTER E DR DODUCO [DE]) [X] 1,2,9-13,15 * column 2, line 61 - column 3, line 54; figures 1,2 * [Y] 3,4; | [XY]US6028355 (GATES FRANK VERNON [US]) [X] 5,7,9,17-19 * column 2, line 66 - column 4, line 63; figure 1 * [Y] 3,4,6,8; | [XY]EP0522563 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [X] 9,14,16 * column 6, line 10 - column 10, line 6; figure 2 * [Y] 6; | [XY]US2005111195 (WU CHUNG-JU [TW]) [X] 9,20,21 * paragraph [0004] - paragraph [0036]; figures 1A-3B * [Y] 8 |