EP2303697 - SYSTÈME AUTOMATIQUE UTILISÉ POUR LA MANOEUVRE D'AÉRONEFS AU SOL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 12.05.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.09.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CH, LI | publié le 25.10.2017 [2017/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Becker, Andreas Liegnitzer Strasse 2 42897 Remscheid / DE | Pour tous les Etats désignés Bergerhoff, Eckhard Alte Heide 26 51377 Leverkusen / DE | [2011/14] | Inventeur(s) | 01 /
Becker, Andreas Liegnitzer Strasse 2 42897 Remscheid / DE | [2012/51] | Mandataire(s) | Füssel, Michael Lönsstrasse 55 42289 Wuppertal / DE | [N/P] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09775959.1 | 09.07.2009 | [2011/14] | WO2009DE00974 | Numéro de priorité, date | DE20081035342 | 29.07.2008 Format original publié: DE102008035342 | [2011/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010012261 | Date: | 04.02.2010 | Langue: | DE | [2010/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2303697 | Date: | 06.04.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 04.02.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2303697 | Date: | 19.12.2012 | Langue: | DE | [2012/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.07.2010 | Classification | IPC: | B64F1/22 | [2011/14] | CPC: |
B64F1/227 (EP,US);
B64F1/22 (US);
B64F1/228 (EP,US);
G08G5/06 (EP,US);
Y02T50/80 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/14] | Titre | Allemand: | AUTOMATISCHES SYSTEM ZUM MANÖVRIEREN VON LUFTFAHRZEUGEN AM BODEN | [2011/14] | Anglais: | AUTOMATIC SYSTEM FOR MANOEUVRING AIRCRAFT ON THE GROUND | [2011/14] | Français: | SYSTÈME AUTOMATIQUE UTILISÉ POUR LA MANOEUVRE D'AÉRONEFS AU SOL | [2011/14] | Entrée dans la phase régionale | 03.01.2011 | Taxe nationale de base payée | 03.01.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.01.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.12.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/14] | 03.09.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.2012 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 15.10.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.11.2012 | Taxe de délivrance payée | 08.11.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.09.2012 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
19.09.2013
24.09.2013
ADMISSIBLE Israel Aerospace Industries Ltd. Ben Gurion International Airport 70100 Lod / IL Mandataire de l'opposant Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, et al, et al Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/44] | |||
Opposant(s) | 01
19.09.2013
24.09.2013
ADMISSIBLE Israel Aerospace Industries Ltd. Ben Gurion International Airport 70100 Lod / IL Mandataire de l'opposant Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, et al, et al Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | 28.10.2013 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 31.01.2014 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 18.06.2015 | Date des procédures orales | 28.07.2015 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 28.07.2015 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 08.03.2017 | Effet juridique de la révocation du brevet [2017/24] | Recours après opposition | 24.09.2015 | Recours reçu No. T1985/15 | 24.09.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 08.03.2017 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire considéré comme irrecevable | 08.03.2017 | Date des procédures orales | 21.03.2017 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.07.2009 | CH | 19.12.2012 | CY | 19.12.2012 | CZ | 19.12.2012 | DK | 19.12.2012 | EE | 19.12.2012 | FI | 19.12.2012 | HR | 19.12.2012 | IT | 19.12.2012 | LI | 19.12.2012 | LT | 19.12.2012 | LV | 19.12.2012 | MC | 19.12.2012 | MK | 19.12.2012 | MT | 19.12.2012 | PL | 19.12.2012 | RO | 19.12.2012 | SE | 19.12.2012 | SI | 19.12.2012 | SK | 19.12.2012 | SM | 19.12.2012 | TR | 19.12.2012 | BG | 19.03.2013 | NO | 19.03.2013 | GR | 20.03.2013 | ES | 30.03.2013 | IS | 19.04.2013 | PT | 19.04.2013 | IE | 09.07.2013 | LU | 09.07.2013 | [2017/43] |
Précédent [2015/36] | HU | 09.07.2009 | |
CY | 19.12.2012 | ||
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
MC | 19.12.2012 | ||
MK | 19.12.2012 | ||
MT | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
SM | 19.12.2012 | ||
TR | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
IE | 09.07.2013 | ||
LU | 09.07.2013 | ||
Précédent [2015/34] | HU | 09.07.2009 | |
CY | 19.12.2012 | ||
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
MC | 19.12.2012 | ||
MK | 19.12.2012 | ||
MT | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
SM | 19.12.2012 | ||
TR | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
IE | 09.07.2013 | ||
LU | 09.07.2013 | ||
Précédent [2015/32] | CY | 19.12.2012 | |
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
MC | 19.12.2012 | ||
MK | 19.12.2012 | ||
MT | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
SM | 19.12.2012 | ||
TR | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
IE | 09.07.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 19.12.2012 | |
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
MC | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
SM | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
IE | 09.07.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 19.12.2012 | |
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
MC | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
IE | 09.07.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 19.12.2012 | |
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
MC | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
Précédent [2014/03] | CY | 19.12.2012 | |
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
IT | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 19.12.2012 | |
CZ | 19.12.2012 | ||
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/48] | CZ | 19.12.2012 | |
DK | 19.12.2012 | ||
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/40] | CZ | 19.12.2012 | |
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
PT | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/37] | CZ | 19.12.2012 | |
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
NL | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
RO | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/36] | CZ | 19.12.2012 | |
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
PL | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/35] | CZ | 19.12.2012 | |
EE | 19.12.2012 | ||
FI | 19.12.2012 | ||
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
SK | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/34] | FI | 19.12.2012 | |
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
BG | 19.03.2013 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
IS | 19.04.2013 | ||
Précédent [2013/26] | FI | 19.12.2012 | |
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
SI | 19.12.2012 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
Précédent [2013/24] | FI | 19.12.2012 | |
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
GR | 20.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
Précédent [2013/23] | FI | 19.12.2012 | |
HR | 19.12.2012 | ||
LT | 19.12.2012 | ||
LV | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 19.12.2012 | |
LT | 19.12.2012 | ||
SE | 19.12.2012 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
ES | 30.03.2013 | ||
Précédent [2013/21] | LT | 19.12.2012 | |
SE | 19.12.2012 | ||
NO | 19.03.2013 | ||
Précédent [2013/20] | LT | 19.12.2012 | |
NO | 19.03.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]GB527994 (OWEN FINDLAY MACLAREN); | [X]EP0206038 (KRAUSS MAFFEI AG [DE]); | [X]FR2675919 (AEROSPATIALE [FR], et al); | [Y]US5845975 (WELLS TREVOR CHARLES [GB]); | [XI]US6305484 (LEBLANC EDWARD L [CA]); | [XYI]US2008083851 (PERRY ARIE [IL], et al) |