EP2313184 - FUNKTIONALISIERTE DÜNNFILM-POLYAMID-MEMBRANEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Polymers CRC Limited 8 Redwood Drive Notting Hill, VIC 3168 / AU | [2011/17] | Erfinder | 01 /
STENZEL, Martina H. 78 Bunnerong Road Pagewood Sydney, NSW 2035 / AU | 02 /
GODOY-LOPEZ, Ricardo Bellamystraat 32 NL-4536 AK Terneuzen / NL | 03 /
HARRISSON, Simon 24, ave des Cottages 92340 Bourg-La-Reine / FR | 04 /
RIZZARDO, Ezio 26 Alex Avenue Wheelers Hill, Victoria 3150 / AU | [2012/41] |
Frühere [2011/23] | 01 /
STENZEL, Martina H. 78 Bunnerong Road Pagewood Sydney, NSW 2035 / AU | ||
02 /
GODOY-LOPEZ, Ricardo Bellamystraat 32 NL-4536 AK Terneuzen / NL | |||
03 /
HARRISSON, Simon 24, ave des Cottages 92340 Bourg-La-Reine / FR | |||
04 /
RIZZARDO, Ezio 26 Alex Avenue Wheelers Hill, Victoria 3150 / AU | |||
Frühere [2011/17] | 01 /
STENZEL, Martina H. 78 Bunnerong Road Pagewood Sydney, NSW 2035 / AU | ||
02 /
GODOY-LOPEZ, Ricardo Bellamystraat 32 NL-4536 AK Terneuzen / NL | |||
03 /
HARRISSON, Simon 64 Butler Street Richmond, Victoria 3121 / AU | |||
04 /
RIZZARDO, Ezio 26 Alex Avenue Wheelers Hill, Victoria 3150 / AU | Vertreter | Upschulte, Manfred Alois BASF Schweiz AG IP Department Postfach 4002 Basel / CH | [2012/41] |
Frühere [2011/17] | Upschulte, Manfred Alois BASF Schweiz AG IP Department Postfach 4002 Basel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09804553.7 | 03.08.2009 | [2011/17] | WO2009EP60029 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080161828 | 05.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08161828 | [2011/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010015599 | Datum: | 11.02.2010 | Sprache: | EN | [2010/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2313184 | Datum: | 27.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.02.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2313184 | Datum: | 10.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.02.2010 | Klassifikation | IPC: | B01D69/12, B01D71/56, C08F2/38, C08F293/00, B01D61/02, C08L77/00 | [2011/17] | CPC: |
C08F2/38 (EP,KR,US);
B01D71/56 (EP,KR,US);
B01D67/0006 (KR);
B01D67/0093 (KR);
B01D69/107 (KR);
B01D69/1213 (KR);
B01D69/1251 (EP,KR,US);
C08F293/00 (EP,US);
C08F293/005 (EP,KR,US);
C08F4/00 (EP,US);
C08L77/00 (KR);
B01D2323/12 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNKTIONALISIERTE DÜNNFILM-POLYAMID-MEMBRANEN | [2011/17] | Englisch: | FUNCTIONALIZED THIN FILM POLYAMIDE MEMBRANES | [2011/17] | Französisch: | MEMBRANES DE POLYAMIDE À FILM MINCE FONCTIONNALISÉES | [2011/17] | Eintritt in die regionale Phase | 07.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/17] | 12.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.03.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.03.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 11.07.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.08.2009 | BE | 10.10.2012 | CY | 10.10.2012 | CZ | 10.10.2012 | EE | 10.10.2012 | FI | 10.10.2012 | HR | 10.10.2012 | LT | 10.10.2012 | LV | 10.10.2012 | MC | 10.10.2012 | MK | 10.10.2012 | MT | 10.10.2012 | RO | 10.10.2012 | SI | 10.10.2012 | SM | 10.10.2012 | BG | 10.01.2013 | GR | 11.01.2013 | IS | 10.02.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | BE | 10.10.2012 | |
CY | 10.10.2012 | ||
CZ | 10.10.2012 | ||
EE | 10.10.2012 | ||
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
MC | 10.10.2012 | ||
MK | 10.10.2012 | ||
MT | 10.10.2012 | ||
RO | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
SM | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2015/24] | BE | 10.10.2012 | |
CY | 10.10.2012 | ||
CZ | 10.10.2012 | ||
EE | 10.10.2012 | ||
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
MC | 10.10.2012 | ||
RO | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
SM | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2014/20] | BE | 10.10.2012 | |
CY | 10.10.2012 | ||
CZ | 10.10.2012 | ||
EE | 10.10.2012 | ||
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
MC | 10.10.2012 | ||
RO | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/52] | BE | 10.10.2012 | |
CY | 10.10.2012 | ||
CZ | 10.10.2012 | ||
EE | 10.10.2012 | ||
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
RO | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/37] | BE | 10.10.2012 | |
CZ | 10.10.2012 | ||
EE | 10.10.2012 | ||
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
RO | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/35] | BE | 10.10.2012 | |
CZ | 10.10.2012 | ||
EE | 10.10.2012 | ||
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/34] | BE | 10.10.2012 | |
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
BG | 10.01.2013 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/24] | BE | 10.10.2012 | |
FI | 10.10.2012 | ||
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
GR | 11.01.2013 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/23] | FI | 10.10.2012 | |
HR | 10.10.2012 | ||
LT | 10.10.2012 | ||
LV | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 10.10.2012 | |
LT | 10.10.2012 | ||
SI | 10.10.2012 | ||
IS | 10.02.2013 | ||
Frühere [2013/20] | LT | 10.10.2012 | |
SI | 10.10.2012 | ||
Frühere [2013/11] | SI | 10.10.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4277344 (CADOTTE JOHN E); | [DA]US5945491 (MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF [US], et al); | [X]US2007251883 (NIU Q JASON [US]); | [X]EP1894614 (VONTRON MEMBRANE TECHNOLOGY CO [CN]); |