EP2377505 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG LIPOSOMALER ZUSAMMENSETZUNG UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES LIPOSOMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/42] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG LIPOSOMALER WIRKSTOFFE UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES LIPOSOMS | ||
[2016/47] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Grebennikov, Evgeny Petrovich Ul. 5-ya Parkovaya 55/1-22 Moscow 105425 / RU | [2011/42] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2011/42] | Vertreter | AMMANN PATENTANWÄLTE AG Schwarztorstrasse 31 3001 Bern / CH | [N/P] |
Frühere [2011/42] | AMMANN PATENTANWÄLTE AG BERN Schwarztorstrasse 31 3001 Bern / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09836445.8 | 09.04.2009 | [2016/48] | WO2009RU00172 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RU20080151923 | 29.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 2008151923 | [2011/42] | Anmeldesprache | RU | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010077167 | Datum: | 08.07.2010 | Sprache: | RU | [2010/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2377505 | Datum: | 19.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2377505 | Datum: | 30.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 08.07.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.2015 | Klassifikation | IPC: | B01F5/04, B01F3/08, A61J3/07 | [2015/32] | CPC: |
B01F23/41 (EP,US);
A61J3/00 (KR);
A61J3/07 (US);
A61K9/127 (KR);
B01F23/40 (KR);
B01F25/312 (EP,US);
|
Frühere IPC [2011/42] | A61J3/00, A61K9/127, B01F5/20, B01F3/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/48] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG LIPOSOMALER ZUSAMMENSETZUNG UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES LIPOSOMS | [2016/47] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING LIPOSOMAL DRUGS AND A DEVICE FOR PRODUCING A LIPOSOME | [2011/42] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE PRÉPARATIONS LIPOSOMALES ET DISPOSITIF DE FABRICATION DE LIPOSOMES | [2011/42] |
Frühere [2011/42] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG LIPOSOMALER WIRKSTOFFE UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES LIPOSOMS | Eintritt in die regionale Phase | 14.07.2011 | Übersetzung eingereicht | 14.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.07.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 14.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/42] | 27.01.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.04.2009 | AT | 30.11.2016 | BE | 30.11.2016 | CY | 30.11.2016 | CZ | 30.11.2016 | DK | 30.11.2016 | EE | 30.11.2016 | ES | 30.11.2016 | FI | 30.11.2016 | HR | 30.11.2016 | LT | 30.11.2016 | LV | 30.11.2016 | MC | 30.11.2016 | MK | 30.11.2016 | NL | 30.11.2016 | PL | 30.11.2016 | RO | 30.11.2016 | SE | 30.11.2016 | SI | 30.11.2016 | SK | 30.11.2016 | TR | 30.11.2016 | BG | 28.02.2017 | NO | 28.02.2017 | GR | 01.03.2017 | IS | 30.03.2017 | PT | 30.03.2017 | IE | 09.04.2017 | LU | 09.04.2017 | MT | 09.04.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 09.04.2009 | |
AT | 30.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CY | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
MK | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
TR | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 09.04.2009 | |
AT | 30.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CY | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
MK | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 09.04.2009 | |
AT | 30.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CY | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 09.04.2009 | |
AT | 30.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
MT | 09.04.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
IE | 09.04.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
LU | 09.04.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
MC | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SI | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
BG | 28.02.2017 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 30.11.2016 | |
BE | 30.11.2016 | ||
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
SK | 30.11.2016 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/35] | AT | 30.11.2016 | |
CZ | 30.11.2016 | ||
DK | 30.11.2016 | ||
EE | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
RO | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 30.11.2016 | |
DK | 30.11.2016 | ||
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/31] | AT | 30.11.2016 | |
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
NL | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 30.11.2016 | |
ES | 30.11.2016 | ||
FI | 30.11.2016 | ||
HR | 30.11.2016 | ||
LT | 30.11.2016 | ||
LV | 30.11.2016 | ||
PL | 30.11.2016 | ||
SE | 30.11.2016 | ||
NO | 28.02.2017 | ||
GR | 01.03.2017 | ||
PT | 30.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 30.11.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2006096571 (HARVARD COLLEGE [US], et al) [A] 1-3 * page 6 - line 17 * * page 10, line 26 - line 32 * * page 15, line 1 - line 8 * * page 20, line 3 - line 16 * * page 21 - line 31 * * figures 1,17,19 *; | [A]EP0399041 (TRANSZVUK INZH TS [SU]) [A] 1,3 * page 4 * * figure 1 *; | [A]US3251550 (AXEL LIPPERT, et al) [A] 1,3 * column 3, line 47 - line 51 * * column 4, line 12 * * figure 3 *; | [A]WO2004101123 (SCHMID ANDREAS [DE], et al) [A] 1,3 * abstract *; | [A]WO9942545 (CRYSTALLISATION & DEGUMMING SP [BE], et al) [A] 1,3 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US2005175683 (ZHANG YUANPENG [US]); | [A]GB2145107 (STERWIN AG); | [A] - KOVALNOGOV N.N., "Raschet techeniya i coprotivleniya treniya potoka v soplakh zavalya.", POSOBIE K KURSOVOY RABOTE PO GIDROGAZODINAMIKE, ULYANOVSK, (2001), pages 1 - 21, URL: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kovalqnogov.pdf, XP008172238 | vom Anmelder | GB2145107 |