EP2407327 - Electric heating device, in particular additional motor vehicle heating and motor vehicle air conditioning device [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 11.01.2020 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2020 | Révocation du brevet | publié le 19.02.2020 [2020/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eberspächer catem GmbH & Co. KG Gewerbepark West 16 76863 Herxheim / DE | [2012/03] | Inventeur(s) | 01 /
Clade, Michael Wörlitzer Strasse 11 67245 Lambsheim / DE | 02 /
Bohlender, Franz Jahnstrasse 15a 76870 Kandel / DE | [2012/03] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/52] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2012/03] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10007394.9 | 16.07.2010 | [2012/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2407327 | Date: | 18.01.2012 | Langue: | DE | [2012/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2407327 | Date: | 25.12.2013 | Langue: | DE | [2013/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.2010 | Classification | IPC: | B60H1/22 | [2012/03] | CPC: |
B60H1/2225 (EP,US);
B60H2001/2278 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/03] | Titre | Allemand: | Elektrische Heizvorrichtung, insbesondere Kfz-Zusatzheizung sowie Kfz-Klimagerät | [2012/03] | Anglais: | Electric heating device, in particular additional motor vehicle heating and motor vehicle air conditioning device | [2012/03] | Français: | Dispositif de chauffage électrique, notamment chauffage auxiliaire de véhicule automobile et climatisation de véhicule automobile | [2012/03] | Procédure d'examen | 01.03.2011 | Requête en examen déposée [2012/03] | 23.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.03.2012 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
24.09.2014
30.09.2014
ADMISSIBLE MAHLE International GmbH Pragstrasse 26-46 70376 Stuttgart / DE Mandataire de l'opposant Grauel, Andreas Grauel IP Patentanwaltskanzlei Wartbergstrasse 14 70191 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2014/44] | |||
Opposant(s) | 01
24.09.2014
MAHLE International GmbH Pragstrasse 26-46 70376 Stuttgart / DE Mandataire de l'opposant Grauel, Andreas Grauel IP Patentanwaltskanzlei Presselstraße 10 70191 Stuttgart / DE | 04.11.2014 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 16.03.2015 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 01.03.2016 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 02.03.2016 | 02.03.2016 | Date des procédures orales | 31.05.2016 | Date des procédures orales | 23.06.2016 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 23.06.2016 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 24.10.2019 | Effet juridique de la révocation du brevet [2020/08] | 18.12.2019 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Recours après opposition | 27.07.2016 | Recours reçu No. T1805/16 | 02.11.2016 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 24.10.2019 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 09.08.2016 | Recours reçu No. T1805/16 | 27.10.2016 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 24.10.2019 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 24.10.2019 | Date des procédures orales | 15.11.2019 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.07.2010 | AL | 25.12.2013 | BG | 25.12.2013 | CY | 25.12.2013 | CZ | 25.12.2013 | DK | 25.12.2013 | EE | 25.12.2013 | ES | 25.12.2013 | FI | 25.12.2013 | HR | 25.12.2013 | LT | 25.12.2013 | LV | 25.12.2013 | MC | 25.12.2013 | MK | 25.12.2013 | MT | 25.12.2013 | NL | 25.12.2013 | PL | 25.12.2013 | RO | 25.12.2013 | SE | 25.12.2013 | SI | 25.12.2013 | SK | 25.12.2013 | SM | 25.12.2013 | TR | 25.12.2013 | NO | 25.03.2014 | GR | 26.03.2014 | IS | 25.04.2014 | PT | 28.04.2014 | GB | 16.07.2014 | IE | 16.07.2014 | LU | 16.07.2014 | BE | 31.07.2014 | CH | 31.07.2014 | LI | 31.07.2014 | AT | 16.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/30] | HU | 16.07.2010 | |
BG | 25.12.2013 | ||
CY | 25.12.2013 | ||
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
MK | 25.12.2013 | ||
MT | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
SM | 25.12.2013 | ||
TR | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
GR | 26.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
BE | 31.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
AT | 16.07.2015 | ||
Précédent [2016/50] | HU | 16.07.2010 | |
BG | 25.12.2013 | ||
CY | 25.12.2013 | ||
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
MT | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
SM | 25.12.2013 | ||
TR | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
GR | 26.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
BE | 31.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
AT | 16.07.2015 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 16.07.2010 | |
BG | 25.12.2013 | ||
CY | 25.12.2013 | ||
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
MT | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
SM | 25.12.2013 | ||
TR | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
GR | 26.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
BE | 31.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 16.07.2010 | |
BG | 25.12.2013 | ||
CY | 25.12.2013 | ||
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
MT | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
SM | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
GR | 26.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
BE | 31.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 25.12.2013 | |
CY | 25.12.2013 | ||
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
MT | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
SM | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
GR | 26.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
SM | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/21] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
MC | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/37] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
IE | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SI | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/20] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
CH | 31.07.2014 | ||
LI | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/13] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
LU | 16.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
DK | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
Précédent [2014/39] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
NL | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 25.12.2013 | |
CZ | 25.12.2013 | ||
EE | 25.12.2013 | ||
ES | 25.12.2013 | ||
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
PL | 25.12.2013 | ||
RO | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
SK | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
PT | 28.04.2014 | ||
Précédent [2014/36] | EE | 25.12.2013 | |
FI | 25.12.2013 | ||
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
IS | 25.04.2014 | ||
Précédent [2014/25] | FI | 25.12.2013 | |
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
LV | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
Précédent [2014/23] | FI | 25.12.2013 | |
HR | 25.12.2013 | ||
LT | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 25.12.2013 | |
LT | 25.12.2013 | ||
SE | 25.12.2013 | ||
NO | 25.03.2014 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 25.12.2013 | |
NO | 25.03.2014 | Citations: | Recherche | [AD]DE3331890 (SUEDDEUTSCHE KUEHLER BEHR [DE]); | [AD]EP0350528 (DAVID & BAADER DBK SPEZFAB [DE]); | [X]FR2826912 (VALEO CLIMATISATION [FR]); | [I]FR2849806 (VALEO CLIMATISATION [FR]); | [X]DE102005029774 (BEHR GMBH & CO KG [DE]); | [XI]DE102007008884 (BEHR GMBH & CO KG [DE]); | par le demandeur | DE3331890 | EP0350528 |