EP2325317 - Récepteur d'acides nucléiques et polypeptides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 24.06.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2019 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 13.02.2019 [2019/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Biogen MA Inc. 250 Binney Street Cambridge, MA 02142 / US | [2015/24] |
Précédent [2011/21] | Pour tous les Etats désignés Biogen Idec MA Inc. 14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ambrose, Christine M. 197 Wakefield St. Reading, MA 01867 / US | 02 /
Thompson, Jeffrey 60 Newcomb Road Stoneham, MA 02180 / US | [2011/21] | Mandataire(s) | Pohlman, Sandra M. df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | [2016/30] |
Précédent [2012/45] | Pohlman, Sandra M. df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
Précédent [2011/21] | Pohlman, Sandra M. df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10180786.5 | 06.09.2001 | [2011/21] | Numéro de priorité, date | US20000233152P | 18.09.2000 Format original publié: US 233152 P | US20000243140P | 21.09.2000 Format original publié: US 243140 P | US20010268499P | 13.02.2001 Format original publié: US 268499 P | US20010312185P | 14.08.2001 Format original publié: US 312185 P | [2011/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2325317 | Date: | 25.05.2011 | Langue: | EN | [2011/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2325317 | Date: | 07.11.2012 | Langue: | EN | [2012/45] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2325317 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.04.2011 | Classification | IPC: | C12N15/12, C12N15/62, C12N15/10, C12N5/10, C12P21/02, C07K14/715, C07K16/28, C07H21/04, C12Q1/68, A61K38/17, A61K48/00, G01N33/53, G01N33/68 | [2011/21] | CPC: |
C07K14/70578 (EP,CN,US);
C12N15/1138 (NO);
C12N15/11 (KR);
A61K48/00 (EP,NO,US);
A61P13/12 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P21/04 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P7/06 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/12 (EP);
A61P9/14 (EP);
C07H21/04 (EP,US);
C07K14/715 (NO);
C07K14/7151 (EP,US);
C07K16/28 (NO);
C07K16/2866 (EP,US);
C07K16/2878 (EP,US);
C12N15/63 (NO);
G01N33/53 (NO);
G01N33/68 (CN,NO);
A61K38/00 (EP,CN,US);
C07K2319/00 (EP,US);
C07K2319/02 (CN);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2016/30] |
Précédent [2011/21] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Rezeptor-Nukleinsäuren und -Polypeptide | [2011/21] | Anglais: | Receptor nucleic acids and polypeptides | [2011/21] | Français: | Récepteur d'acides nucléiques et polypeptides | [2011/21] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Procédure d'examen | 04.08.2011 | Observations des tiers | 22.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.11.2011 | Requête en examen déposée [2011/52] | 25.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP01968621.1 / EP1352063 | EP07105107.2 / EP1842918 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20010968621) est 23.01.2006 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
02.08.2013
ADMISSIBLE Schlich, George William Schlich LLP 9 St Catherine's Road Littlehampton West Sussex BN17 5HS / GB Mandataire de l'opposant Schlich, George William, et al, et al Schlich 9 St. Catherine's Road Littlehampton, West Sussex BN17 5HS / GB | [N/P] |
Précédent [2013/37] | |||
Opposant(s) | 01
02.08.2013
ADMISSIBLE Schlich, George Schlich LLP 9 St Catherine's Road Littlehampton West Sussex BN17 5HS / GB Mandataire de l'opposant Schlich, George, et al, et al Schlich LLP 9 St Catherine's Road Littlehampton West Sussex BN17 5HS / GB | 17.09.2013 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 22.01.2014 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 07.10.2015 | Date des procédures orales | 19.11.2015 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 19.11.2015 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 29.11.2015 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 24.03.2016 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 20.06.2016 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 25.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 07.11.2012 | BE | 07.11.2012 | CY | 07.11.2012 | FI | 07.11.2012 | IT | 07.11.2012 | NL | 07.11.2012 | TR | 07.11.2012 | GR | 08.02.2013 | ES | 18.02.2013 | PT | 07.03.2013 | [2019/07] |
Précédent [2017/12] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
IT | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
TR | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
ES | 18.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2017/09] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
IT | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
TR | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
ES | 18.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2015/32] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
IT | 07.11.2012 | ||
TR | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
ES | 18.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
IT | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
ES | 18.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/46] | FI | 07.11.2012 | |
IT | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
ES | 18.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 07.11.2012 | |
IT | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/28] | FI | 07.11.2012 | |
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/24] | FI | 07.11.2012 | |
GR | 08.02.2013 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 07.11.2012 | Citations: | Recherche | [A]WO0043032 (BIOGEN INC [US], et al); | par le demandeur | EP0125023 | EP0171496 | EP0173494 | WO8601533 | EP0184187 | US4683195 | US4683202 | US4736866 | EP0264166 | WO8809810 | US4816567 | US4870009 | US4873316 | US4873191 | WO8910134 | US4946778 | WO9011354 | US4987071 | WO9101140 | US5116742 | WO9209689 | WO9304169 | US5223409 | US5225539 | US5272057 | US5283317 | WO9410300 | US5328470 | WO9416101 | US5459039 | US5493531 | US5541087 | US5703055 | US5726044 | WO1986US02269 |