EP2386646 - Genlieferungssystem und Verwendungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA University Park 3740 McClintock Ave, Suite 131 Los Angeles, CA 90089 / US | [2011/46] | Erfinder | 01 /
Kasahara, Nori 8446 Kirkwood Drive Los Angeles, CA 90046 / US | 02 /
Logg, Christopher 1504 Wayne Avenue South Pasadena, CA 91040 / US | 03 /
Andersen, W French 960 Oxford Road San Marino, CA 91108 / US | [2011/46] | Vertreter | Wakerley, Helen Rachael Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2016/51] | Wakerley, Helen Rachael Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Frühere [2011/46] | Wakerley, Helen Rachael Reddie & Grose 16 Theobalds Road London Greater London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10183675.7 | 01.10.1999 | [2011/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980102933P | 01.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 102933 P | [2011/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2386646 | Datum: | 16.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2386646 | Datum: | 21.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.10.2011 | Klassifikation | IPC: | C12N15/867, A01N63/00, C12N7/01, A61K48/00 | [2011/46] | CPC: |
C12N15/86 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C12N2740/13043 (EP,US);
C12N2740/13045 (EP,US);
C12N2810/50 (EP,US);
C12N2810/80 (EP,US);
C12N2810/854 (EP,US);
C12N2810/859 (EP,US);
C12N2830/002 (EP,US);
C12N2830/008 (EP,US);
C12N2830/15 (EP,US);
C12N2830/85 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2011/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Genlieferungssystem und Verwendungsverfahren | [2011/46] | Englisch: | Gene delivery system and methods of use | [2011/46] | Französisch: | Système de fourniture de gènes et procédés d'utilisation | [2011/46] | Prüfungsverfahren | 25.10.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/46] | 14.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.11.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 28.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.11.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07020687.5 / EP1932426 | EP99969648.7 / EP1115290 | Einspruch (Einsprüche) | 22.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 28.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 25.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 28.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 27.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.12.2016 | BE | 21.12.2016 | CY | 21.12.2016 | DK | 21.12.2016 | ES | 21.12.2016 | FI | 21.12.2016 | IT | 21.12.2016 | MC | 21.12.2016 | NL | 21.12.2016 | SE | 21.12.2016 | GR | 22.03.2017 | PT | 21.04.2017 | [2019/46] |
Frühere [2018/29] | AT | 21.12.2016 | |
BE | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2018/01] | AT | 21.12.2016 | |
BE | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 21.12.2016 | |
BE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2017/31] | FI | 21.12.2016 | |
NL | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
GR | 22.03.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0361749 (DANA FARBER CANCER INST INC [US]) [Y] 1-16 * the whole document *; | [I] - VILE ET AL, "Strategies for achieving multiple layers of selectivity in gene therapy", MOLECULAR MEDICINE TODAY, ELSEVIER, CAMBRIDGE, GB, (19980201), vol. 4, no. 2, doi:10.1016/S1357-4310(97)01157-X, ISSN 1357-4310, pages 84 - 92, XP005030016 [I] 1-16 * the whole document;;; figure 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1357-4310(97)01157-X | [Y] - STUHLMANN H ET AL, "CONSTRUCTION AND PROPERTIES OF REPLICATION-COMPETENT MURINE RETROVIRAL VECTORS ENCODING METHOTREXATE RESISTANCE", MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, WASHINGTON, US, (19890101), vol. 9, no. 1, ISSN 0270-7306, pages 100 - 108, XP000037381 [Y] 1-16 * the whole document * | [Y] - STUHLMANN ET AL, "Transfer of a mutant dihydrofolate reductase gene into pre- and postimplantation mouse embryos by a replication-competent retrovirus vector.", JOURNAL OF VIROLOGY, (19891101), vol. 63, no. 11, ISSN 0022-538X, pages 4857 - 4865, XP055008694 [Y] 1-16 * the whole document * | [Y] - TERWILLIGER E F ET AL, "CONSTRUCTION AND USE OF A REPLICATION-COMPETENT HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS HIV-1 THAT EXPRESSES THE CHLORAMPHENICOL ACETYLTRANSFERASE ENZYME", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES, 1989, (1989), vol. 86, no. 10, ISSN 0027-8424, pages 3857 - 3861, XP001093739 [Y] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.86.10.3857 | [Y] - SCHMIDT M ET AL, "REPLICATING FOAMY VIRUS-BASED VECTORS DIRECTING HIGH LEVEL EXPRESSION OF FOREIGN GENES", VIROLOGY, RAVEN PRESS, NEW YORK, NY, US, (19950620), vol. 210, ISSN 0042-6822, pages 167 - 178, XP000674745 [Y] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/viro.1995.1328 | vom Anmelder | US4405712 | US4650764 | WO9303143 | - ANDERSON, W.F., SCIENCE, (1984), vol. 226, pages 401 - 409 | - DONAHUE ET AL., J. EXP. MED., (1992), vol. 176, pages 1124 - 1135 | - CULVER ET AL., SCIENCE, (1992), vol. 25, no. 6, pages 1550 - 1552 | - OLDFIELD ET AL., HUMAN GENE THERAPY, (1993), vol. 4, pages 39 - 69 | - R. CRYSTAL, SCIENCE, (1995), vol. 270, pages 404 - 410 | - MORGAN ET AL., NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (1992), vol. 20, no. 6, pages 1293 - 1299 | - PELLETIER ET AL., MOL. CELL. BIOL., (1988), vol. 8, no. 11, pages 03 - 1112 | - JANG ET AL., J. VIROL., (1988), vol. 62, pages 2636 - 2643 | - ETIENNE-JULAN ET AL., J. OF GENERAL VIROL., (1992), vol. 73, pages 3251 - 3255 | - ROUX ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI USA, (1989), vol. 86, pages 9079 - 9083 | - RUSSELL ET AL., NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (1993), vol. 21, pages 1081 - 1085 | - KASAHARA ET AL., SCIENCE, (1994), vol. 266, pages 1373 - 1376 | - SOMIA ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI USA, (1995), vol. 92, pages 7570 - 7574 | - VALSESIA-WITTMANN ET AL., J. VIROL., (1994), vol. 68, pages 4609 - 4619 | - CHU AND DORNBURG, J. VIROL, (1995), vol. 69, pages 2659 - 2663 | - FRIEDMANN, SCIENCE, (1989), vol. 244, pages 1275 - 1281 | - MULLIGAN, SCIENCE, (1993), vol. 26, no. 0, pages 926 - 932 | - MORGAN, R., BIOPHARM, (1993), vol. 6, no. 1, pages 32 - 35 | - Harrison's Principles of Internal Medicine, 13th Edition,, MCGRAW-HILL, INC., (1994), pages 1850 - 1853 | - WEINTRAUB, SCIENTIFIC AMERICAN, (1990), vol. 262, page 40 | - MARCUS-SAKURA, ANAL.BIOCHEM., (1988), vol. 172, page 289 | - MAHER ET AL., ANTISENSE RES. AND DEV., (1991), vol. 1, no. 3, page 227 | - HELENE, C., ANTICANCER DRUG DESIGN, (1991), vol. 6, no. 6, page 569 | - CECH, J.AMER.MED. ASSN., (1988), vol. 260, page 3030 | - Remington's Pharmaceutical Sciences, 15th ed., MACK PUBLISHING CO., (1975), pages 1405 - 1412 | - GOODMAN; GILMAN'S, The Pharmacological Basis for Therapeutics(7th ed.), MACMILLAN USA | - CHU ET AL., JOURNAL OF VIROLOGY, (1995), vol. 69, pages 2659 - 2663 | - BACUS ET AL., AM. J. CLIN. PATHOL., (1994), vol. 102, pages S13 - 24 | - KRAUSE ET AL., EMBO JOURNAL, (1987), vol. 6, pages 605 - 610 | - GREENBERG ET AL., PROC NATL. ACAD. SCI. USA, (1995), vol. 92, pages 3439 - 43 | - GARABEDIAN ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI USA, (1998), vol. 95, pages 15382 - 7 | - RENNIE ET AL., MOL ENDO, (1993), vol. 7, pages 23 - 36 | - GREENBERG ET AL., MOL ENDO, (1994), vol. 8, pages 230 - 9 | - DUNNING, W., NATL. CANCER INST., (1963), vol. 12, page 351 | - SMOLEV ET AL., CANCER TREAT. REP., (1977), vol. 61, page 273 |